EP3836360 - ENSEMBLE D'ENROULEMENT DE MACHINE ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/24] | ENSEMBLE D'ENROULEMENT DE MACHINE ÉLECTRIQUE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | ||
[2023/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.05.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.05.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.12.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.05.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, SI | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce plc Kings Place, 90 York Way London N1 9FX / GB | [N/P] |
Précédent [2021/24] | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce plc Kings Place 90 York Way London N1 9FX / GB | Inventeur(s) | 01 /
Khan, Jameel c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | 02 /
Lambourne, Alexis c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | 03 /
Smith, Alexander c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | [2021/24] | Mandataire(s) | Rolls-Royce plc Moor Lane (ML-9) PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2021/24] | Rolls-Royce plc Intellectual Property Dept SinA-48 PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 21155933.1 | 20.08.2019 | [2021/24] | Numéro de priorité, date | GB20180015304 | 20.09.2018 Format original publié: GB 201815304 | [2021/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3836360 | Date: | 16.06.2021 | Langue: | EN | [2021/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3836360 | Date: | 19.07.2023 | Langue: | EN | [2023/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.03.2021 | Classification | IPC: | H02K3/04, H01F5/00, H02K3/18, H02K3/30, H02K3/32, H02K15/00, H01F5/02, H01F41/12 | [2021/24] | CPC: |
H02K15/00 (EP);
H02K15/12 (GB,US);
H02K15/0407 (US);
H01B3/12 (US);
H01F41/125 (EP);
H01F5/02 (EP);
H02K1/18 (US);
H02K15/08 (GB);
H02K3/02 (US);
H02K3/04 (EP,GB);
H02K3/18 (EP);
H02K3/30 (EP,GB,US);
H02K3/32 (EP,GB);
H02K3/34 (US);
H02K3/50 (US);
B33Y80/00 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/03] |
Précédent [2021/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | WICKLUNGSANORDNUNG EINER ELEKTRISCHEN MASCHINE | [2023/20] | Anglais: | ELECTRICAL MACHINE WINDING ASSEMBLY | [2021/24] | Français: | ENSEMBLE D'ENROULEMENT DE MACHINE ÉLECTRIQUE | [2023/20] |
Précédent [2021/24] | WICKLUNGSANORDNUNG EINER ELEKTRISCHEN MASCHINE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | ||
Précédent [2021/24] | ENSEMBLE D'ENROULEMENT DE MACHINE ÉLECTRIQUE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | Procédure d'examen | 09.12.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.12.2021 | Requête en examen déposée [2022/03] | 09.12.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.05.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.06.2023 | Taxe de délivrance payée | 12.06.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.06.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP19192444.8 / EP3627665 | Opposition(s) | 22.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 19.07.2023 | CZ | 19.07.2023 | DK | 19.07.2023 | EE | 19.07.2023 | ES | 19.07.2023 | FI | 19.07.2023 | HR | 19.07.2023 | IT | 19.07.2023 | LT | 19.07.2023 | LV | 19.07.2023 | MC | 19.07.2023 | NL | 19.07.2023 | PL | 19.07.2023 | RO | 19.07.2023 | RS | 19.07.2023 | SE | 19.07.2023 | SI | 19.07.2023 | SK | 19.07.2023 | SM | 19.07.2023 | IE | 20.08.2023 | LU | 20.08.2023 | BE | 31.08.2023 | CH | 31.08.2023 | NO | 19.10.2023 | GR | 20.10.2023 | IS | 19.11.2023 | PT | 20.11.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/33] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
IT | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
MC | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
IE | 20.08.2023 | ||
LU | 20.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/27] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
IT | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
MC | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
LU | 20.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
MC | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
LU | 20.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
LU | 20.08.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
LU | 20.08.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/20] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 19.07.2023 | |
NL | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
Précédent [2024/05] | NL | 19.07.2023 | Citations: | Recherche | [Y]US2012313477 (HAGA HIDEHIRO [JP], et al) [Y] 1-13 * abstract * * figure 5 ** paragraph [0055] *; | [Y]DE102014106851 (PORSCHE AG [DE]) [Y] 1-13 * paragraph [0010] * * paragraph [0015] - paragraph [0017] * * paragraphs [0028] , [ 0029] , [ 0033] * * paragraphs [0034] , [ 0037] , [ 0040] * * paragraph [0041] * * figure 1 *; | [A]EP3142229 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1,8 * paragraph [0031] * * figure 3 * | par le demandeur | - M. SAJID et al., "Impulse and fast surge distribution of voltage in 11 kV industrial motor", 2016 International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT), Chennai, (20160000), doi:10.1109/ICEEOT.2016.7755049, pages 215 - 219, XP033000742 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICEEOT.2016.7755049 |