EP4164247 - BATTERIEANORDNUNG UND MONTAGEVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 10.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.10.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sonova AG Laubisrütistrasse 28 8712 Stäfa / CH | [2023/15] | Erfinder | 01 /
BRECHER, Dennis 8707 Uetikon am See / CH | 02 /
WUNDERLI, Hans 8050 Zürich / CH | [2023/15] | Vertreter | Liedtke & Partner Patentanwälte Gerhart-Hauptmann-Straße 10/11 99096 Erfurt / DE | [2023/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21201212.4 | 06.10.2021 | [2023/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4164247 | Datum: | 12.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.05.2022 | Klassifikation | IPC: | H04R25/00, // H04R1/06 | [2023/15] | CPC: |
H04R25/602 (EP,US);
H01M50/24 (US);
H01M50/202 (US);
H01M50/247 (US);
H01M50/271 (US);
H01M50/284 (US);
H01M50/298 (US);
B23K2101/36 (US);
B23K26/21 (US);
H01M2220/30 (US);
H04R1/06 (EP);
H04R2225/31 (EP,US);
Y02E60/10 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/43] |
Frühere [2023/15] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BATTERIEANORDNUNG UND MONTAGEVERFAHREN DAFÜR | [2023/15] | Englisch: | BATTERY ARRANGEMENT AND METHOD OF ASSEMBLING THE SAME | [2023/15] | Französisch: | AGENCEMENT DE BATTERIE ET SON PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE | [2023/15] | Prüfungsverfahren | 19.09.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.09.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/43] | 19.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2002198437 (JUNEAU ROGER P [US], et al) [I] 1,5-15* paragraphs [0052] , [0058] , [0067] - [0069]; figures 11,12 *; | [XI]US2004081328 (LEEDOM MARVIN A [US], et al) [X] 1-8,11 * paragraphs [0118] - [0119]; figure 18 * [I] 9,10 |