EP4328885 - VEHICLE TRAVEL ASSISTANCE DEVICE, VEHICLE TRAVEL ASSISTANCE SYSTEM, AND VEHICLE TRAVEL ASSISTANCE METHOD [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.01.2024 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.10.2022 | Dernier événement Tooltip | 20.08.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 20.08.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NISSAN MOTOR CO., LTD. 2 Takara-cho Kanagawa-ku / Yokohama-Shi Kanagawa 221-0023 / JP | Pour tous les Etats désignés Renault s.a.s 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt / FR | [2024/09] | Inventeur(s) | 01 /
NAKAMURA, Masahide Atsugi-shi, Kanagawa 243-0123 / JP | 02 /
MIKURIYA, Yutaka Atsugi-shi, Kanagawa 243-0123 / JP | 03 /
WATANABE, Masaki Atsugi-shi, Kanagawa 243-0123 / JP | 04 /
AKARI, Narihiro Atsugi-shi, Kanagawa 243-0123 / JP | 05 /
FEI, Xiaoxiao Atsugi-shi, Kanagawa 243-0123 / JP | 06 /
CHIBA, Kotaro Atsugi-shi, Kanagawa 243-0123 / JP | [2024/09] | Mandataire(s) | Osha BWB 2, rue de la Paix 75002 Paris / FR | [2024/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 21937774.4 | 19.04.2021 | [2024/09] | WO2021IB00301 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022224004 | Date: | 27.10.2022 | Langue: | JA | [2022/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4328885 | Date: | 28.02.2024 | Langue: | EN | [2024/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 27.10.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.2024 | Classification | IPC: | G06Q10/02 | [2024/23] | CPC: |
G08G1/202 (EP);
G06Q10/02 (EP,US);
G06Q10/047 (EP);
G06Q50/40 (EP);
G06Q50/47 (US);
G08G1/096816 (EP);
|
Précédent IPC [2024/09] | G08G1/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/09] | Titre | Allemand: | FAHRZEUGFAHRASSISTENZVORRICHTUNG, FAHRZEUGFAHRASSISTENZSYSTEM UND FAHRZEUGFAHRASSISTENZVERFAHREN | [2024/09] | Anglais: | VEHICLE TRAVEL ASSISTANCE DEVICE, VEHICLE TRAVEL ASSISTANCE SYSTEM, AND VEHICLE TRAVEL ASSISTANCE METHOD | [2024/09] | Français: | DISPOSITIF D'AIDE AU DÉPLACEMENT DE VÉHICULE, SYSTÈME D'AIDE AU DÉPLACEMENT DE VÉHICULE ET PROCÉDÉ D'AIDE AU DÉPLACEMENT DE VÉHICULE | [2024/09] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2023 | Traduction produite | 18.10.2023 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2023 | Taxe de recherche payée | 18.10.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.10.2023 | Requête en examen déposée [2024/09] | 20.08.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.08.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2019103028 (KOBAYASHI NORIHIKO [JP], et al); | [I]US2019144000 (HENNES NIKICA [DE], et al); | [I]US2020041292 (SUGIYAMA KOSEKI [JP], et al) | Recherche internationale | [A]JP2017182137 (PANASONIC IP MAN CORP); | [A]JP2019218057 (MICO LATTA INC) | par le demandeur | JP2019036228 |