EP4362362 - RESSOURCENZUWEISUNGSVERFAHREN, -VORRICHTUNG UND -SYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.02.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.10.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 06.11.2024 [2024/45] | 03.10.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 06.11.2024 [2024/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/18] | Erfinder | 01 /
XIE, Zichen Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
LI, Weihua Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
WANG, Rong Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/18] | Vertreter | Maiwald GmbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | [2024/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21951414.8 | 30.07.2021 | [2024/18] | WO2021CN109924 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023004834 | Datum: | 02.02.2023 | Sprache: | ZH | [2023/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4362362 | Datum: | 01.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 02.02.2023 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.07.2024 | Klassifikation | IPC: | H04W4/80, H04W72/04, H04L1/00 | [2024/32] | CPC: |
H04W72/04 (EP,US);
H04W4/80 (EP);
H04W72/20 (US);
H04W76/10 (US);
H04W84/20 (EP);
Y02D30/70 (EP)
|
Frühere IPC [2024/18] | H04L1/00, H04W4/80, H04W72/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RESSOURCENZUWEISUNGSVERFAHREN, -VORRICHTUNG UND -SYSTEM | [2024/18] | Englisch: | RESOURCE ALLOCATION METHOD, APPARATUS AND SYSTEM | [2024/18] | Französisch: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME D'ATTRIBUTION DE RESSOURCES | [2024/18] | Eintritt in die regionale Phase | 24.01.2024 | Übersetzung eingereicht | 24.01.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.01.2024 | Recherchengebühr entrichtet | 24.01.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.01.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.01.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.01.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/18] | 16.07.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2006056332 (ARASE YOSHITAKA [JP], et al); | [A]US2008182515 (CHENG KUANG-TING [TW]); | [A]US2019173623 (KHOSRAVIRAD SAEED REZA [PL], et al) |