blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP4230303

EP4230303 - ENSEMBLE BUSE DE PULVÉRISATION ASPIRANTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutL'examen est en cours
Statut actualisé le  11.04.2025
Base de données mise à jour au 26.04.2025
PrécédentLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  23.02.2024
PrécédentLa demande a été publiée
Statut actualisé le  21.07.2023
Dernier événement   Tooltip12.04.2025Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai 
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Spray Nozzle Engineering Pty Ltd
1-8/27 Shearson Crescent
Mentone, VIC 3194 / AU
[2023/34]
Inventeur(s)01 / Morgan, Sean
Victoria, 3194 / AU
 [2023/34]
Mandataire(s)Keltie LLP
No. 1 London Bridge
London SE1 9BA / GB
[2023/34]
Numéro de la demande, date de dépôt22166168.931.03.2022
[2023/34]
Numéro de priorité, dateAU2022020107317.02.2022         Format original publié: AU 2022201073
[2023/34]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP4230303
Date:23.08.2023
Langue:EN
[2023/34]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP19.09.2022
ClassificationIPC:B05B7/00, A62C31/02, B05B1/34, B05B7/04, A62C5/02
[2023/34]
CPC:
B05B1/34 (EP,US); B05B7/0056 (AU,US); A62C31/12 (EP,AU);
A62C5/024 (EP); B05B1/341 (EP,US); B05B7/0043 (EP);
B05B7/0068 (EP); B05B7/0425 (EP,AU,US); B05B7/10 (AU);
B05B7/1254 (AU); A62C3/07 (AU) (-)
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2024/13]
Précédent [2023/34]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Etats autorisant l'extensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
État(s) autorisant la validationKHPas encore payé
MAPas encore payé
MDPas encore payé
TNPas encore payé
TitreAllemand:ANSAUG-SPRÜHDÜSENANORDNUNG[2023/34]
Anglais:AN ASPIRATING SPRAY NOZZLE ASSEMBLY[2023/34]
Français:ENSEMBLE BUSE DE PULVÉRISATION ASPIRANTE[2023/34]
Procédure dexamen22.02.2024Requête en examen déposée  [2024/13]
22.02.2024Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente
19.03.2024Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
20.05.2024Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
10.04.2025Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
Requête en poursuite de la procédure de:La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne
20.05.2024Requête en poursuite de la procédure déposée
20.05.2024Taxe intégralement payée (date de paiement)
Requête accordée
27.05.2024Décision envoyée
Taxes payéesTaxe annuelle
21.02.2024Taxe annuelle Année du brevet 03
18.03.2025Taxe annuelle Année du brevet 04
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[XIA]US4830790  (STEVENSON DOUGLAS E [CA]);
 [XIA]US5613773  (SCOTT BLAYNEY J [CA], et al);
 [XI]US5615836  (GRAEF JORDT-STEFFEN [DE]);
 [A]DE202007004458U  (ROSENBAUER INT AG [AT]);
 [A]KR100841391B  (ENERGY MASTER CO LTD [KR])
par le demandeurUS5113945
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.