EP4137430 - GARNVERARBEITUNGSANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 20.01.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.03.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten TMT Machinery, Inc. 6th Fl., Osaka Green Bldg. 2-6-26, Kitahama Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | [2023/08] | Erfinder | 01 /
NAGAI, Norihiro Kyoto-shi, Kyoto, 612-8686 / JP | [2023/08] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2023/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22186945.6 | 26.07.2022 | [2023/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20210135112 | 20.08.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2021135112 | [2023/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4137430 | Datum: | 22.02.2023 | Sprache: | EN | [2023/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.01.2023 | Klassifikation | IPC: | B65H63/08, B65H67/02, B65H49/12 | [2023/08] | CPC: |
B65H63/086 (EP);
B65H49/12 (EP);
B65H67/02 (EP);
B65H2701/31 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/18] |
Frühere [2023/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GARNVERARBEITUNGSANLAGE | [2023/08] | Englisch: | YARN PROCESSING FACILITY | [2023/08] | Französisch: | INSTALLATION DE TRAITEMENT DE FIL | [2023/08] | Prüfungsverfahren | 29.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/18] | 29.03.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.06.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2019177108 (CHARLES EATON DAVID [GB], et al); | [A]EP3771677 (TMT MACHINERY INC [JP]) | vom Anmelder | JPH06212521 | JP2002088605 | JP2003526584 | JP5873105B |