EP4320766 - CONCEPTION MODULAIRE POUR LE MULTIPLEXAGE UCI DE PRIORITÉ DE COUCHE INTER-PHYSIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.01.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.11.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 01.07.2022 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 14.08.2024 [2024/33] | 12.07.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino CA 95014 / US | [2024/07] | Inventeur(s) | 01 /
YANG, Weidong San Diego, California 92131 / US | 02 /
GOHARI, Amir Aminzadeh Cupertino, California 95014 / US | 03 /
JIN, Chao San Diego, California 92131 / US | 04 /
ZHANG, Dawei Cupertino, California 95014 / US | 05 /
HE, Hong Cupertino, California 95014 / US | 06 /
OTERI, Oghenekome San Diego, California 92131 / US | 07 /
LIU, Ruoheng San Diego, California 92131 / US | 08 /
YE, Sigen San Diego, California 92131 / US | 09 /
ZENG, Wei Cupertino, California 95014 / US | 10 /
ZHANG, Wenshu San Diego, California 92131 / US | 11 /
LI, Yinghui Cupertino, California 95014 / US | [2024/07] | Mandataire(s) | Rooney, John-Paul Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [2024/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22732851.5 | 11.05.2022 | [2024/07] | WO2022US72269 | Numéro de priorité, date | US202163187085P | 11.05.2021 Format original publié: US 202163187085 P | [2024/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022241448 | Date: | 17.11.2022 | Langue: | EN | [2022/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4320766 | Date: | 14.02.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.11.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.11.2022 | Classification | IPC: | H04L1/00, H04L5/00 | [2024/07] | CPC: |
H04L1/0072 (EP,KR);
H04W72/21 (US);
H04B7/0626 (US);
H04L1/0041 (EP,KR);
H04L1/0061 (US);
H04L1/0067 (EP,KR,US);
H04L1/007 (EP,KR);
H04L1/1671 (EP,KR,US);
H04L1/1812 (US);
H04L1/1854 (US);
H04L5/0044 (EP,KR);
H04L5/0051 (EP,KR,US);
H04L5/0053 (EP);
H04L5/0055 (EP,KR);
H04L5/0057 (EP,KR);
H04L5/0094 (EP,KR);
H04W72/12 (US);
H04W72/232 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/07] | Titre | Allemand: | MODULARISIERTER ENTWURF FÜR UCI-MULTIPLEXING MIT INTERPHYSIKALISCHER SCHICHTPRIORITÄT | [2024/07] | Anglais: | MODULARIZED DESIGN FOR INTER-PHYSICAL LAYER PRIORITY UCI MULTIPLEXING | [2024/07] | Français: | CONCEPTION MODULAIRE POUR LE MULTIPLEXAGE UCI DE PRIORITÉ DE COUCHE INTER-PHYSIQUE | [2024/07] | Entrée dans la phase régionale | 09.11.2023 | Taxe nationale de base payée | 09.11.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.11.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.11.2023 | Requête en examen déposée [2024/07] | 09.11.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.05.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2024 | 03   M06   Taxe payée le   09.07.2024 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]WO2020202068 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [XAI]US2021051649 (HE HONG [US], et al); |