EP4323514 - NICHTVIRALE HOMOLOGIEVERMITTELTE ENDVERBINDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.10.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | 14.06.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arsenal Biosciences, Inc. 329 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 / US | [2024/08] | Erfinder | 01 /
COOPER, Aaron South San Francisco, CA 94080 / US | 02 /
HSU, Pei-Ken South San Francisco, CA 94080 / US | 03 /
MOOT, Robert South San Francisco, CA 94080 / US | 04 /
TRUONG, Annie South San Francisco, CA 94080 / US | 05 /
GARDNER, Thomas South San Francisco, CA 94080 / US | 06 /
HSU, Brian South San Francisco, CA 94080 / US | [2024/08] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2024/08] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22788895.5 | 13.04.2022 | [2024/08] | WO2022US24703 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163174468P | 13.04.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163174468 P | [2024/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022221467 | Datum: | 20.10.2022 | Sprache: | EN | [2022/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4323514 | Datum: | 21.02.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.10.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 20.10.2022 | Klassifikation | IPC: | C12N9/22, C12N15/113, C12N15/87, A61K48/00 | [2024/08] | CPC: |
C12N5/0636 (EP,IL,KR,US);
C12N15/907 (EP,IL,KR,US);
C12N9/22 (EP,IL,KR,US);
C12N15/11 (US);
C12N15/113 (KR);
C12N15/62 (EP,IL,KR);
C12N9/1276 (EP,IL);
C12N9/93 (EP,IL);
C12Y207/07049 (EP,IL);
C07K2319/00 (EP,IL);
C07K2319/09 (KR);
C07K2319/80 (EP,IL);
C07K2319/81 (KR);
C12N2310/20 (US);
C12N2510/00 (EP,IL,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NICHTVIRALE HOMOLOGIEVERMITTELTE ENDVERBINDUNG | [2024/08] | Englisch: | NON-VIRAL HOMOLOGY MEDIATED END JOINING | [2024/08] | Französisch: | JONCTION D'EXTRÉMITÉ MÉDIÉE PAR UNE HOMOLOGIE NON VIRALE | [2024/08] | Eintritt in die regionale Phase | 02.11.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.11.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 02.11.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.11.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/08] | 25.04.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2017004509 (GHOROGHCHIAN P PETER [US], et al); | [X]WO2020123871 (UNIV CALIFORNIA [US]); |