EP4410387 - PROCÉDÉ POUR FOURNIR UNE IMAGE DE JEU DE FLÉCHETTES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.07.2024 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.04.2023 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 07.08.2024 [2024/32] | 05.07.2024 | Requête en examen présentée | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Phoenixdarts Co., Ltd. 306, 111 Digital-ro 26-gil (Guro-dong, JNK Digital Tower) Guro-Gu Seoul 08390 / KR | [2024/32] | Inventeur(s) | 01 /
HONG, Sang Uk Seoul 06075 / KR | [2024/32] | Mandataire(s) | Barbaro, Gaetano, et al Società Italiana Brevetti S.p.A. Via G. Carducci, 8 20123 Milano / IT | [2024/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22876788.5 | 27.09.2022 | [2024/32] | WO2022KR14413 | Numéro de priorité, date | KR20210127907 | 28.09.2021 Format original publié: KR 20210127907 | KR20220032463 | 28.09.2021 Format original publié: KR 20220032463 | JP20220075015 | 28.04.2022 Format original publié: JP 2022075015 | [2024/32] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023055016 | Date: | 06.04.2023 | Langue: | KO | [2023/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4410387 | Date: | 07.08.2024 | Langue: | EN | [2024/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 06.04.2023 | Classification | IPC: | A63F13/45, A63F13/49, A63F13/46, A63F13/77, A63F13/798, A63F9/02, A63F9/24 | [2024/32] | CPC: |
A63F13/44 (EP);
A63F13/45 (KR);
A63F13/46 (KR);
A63F13/49 (KR);
A63F13/537 (EP);
A63F13/77 (KR);
A63F13/798 (KR);
A63F9/02 (KR);
A63F13/32 (EP);
A63F13/48 (EP);
A63F2009/0221 (KR);
A63F2009/2435 (KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG EINES PFEILWURFSPIELBILDES | [2024/32] | Anglais: | METHOD FOR PROVIDING DART GAME IMAGE | [2024/32] | Français: | PROCÉDÉ POUR FOURNIR UNE IMAGE DE JEU DE FLÉCHETTES | [2024/32] | Entrée dans la phase régionale | 26.04.2024 | Traduction produite | 26.04.2024 | Taxe nationale de base payée | 26.04.2024 | Taxe de recherche payée | 26.04.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.04.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.04.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.04.2024 | Requête en examen déposée [2024/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2007526780 ; | [A]JP2010220784 (SEGA CORP); | [A]KR20110037551 (ENTER TECH CO LTD [KR], et al); | [A]KR20160121907 (HONG INT CORP [KR]); | [A]KR20170092979 (GOLFZONNEWDIN CO LTD [KR]); | [PX]KR102387030B (HONG INT CORP [KR]) | par le demandeur | KR102136813B |