EP4238837 - DISPOSITIF D'ESSUIE-GLACE COMPRENANT AU MOINS UNE UNITÉ DE CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ ET PROCÉDÉ DE MONTAGE D'UN DISPOSITIF D'ESSUIE-GLACE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.07.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 04.08.2023 | Dernier événement Tooltip | 17.09.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2023/36] | Inventeur(s) | 01 /
Bubba, Marcello 3210 Linden / BE | 02 /
Kadas, Bence 1103 Budapest / HU | 03 /
Kuypers, Peter 3700 Tongeren / BE | 04 /
Bencsik, Barnabas 2473 Val / HU | [2023/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23159810.3 | 03.03.2023 | [2023/36] | Numéro de priorité, date | DE202210202185 | 03.03.2022 Format original publié: DE102022202185 | [2023/36] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4238837 | Date: | 06.09.2023 | Langue: | DE | [2023/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4238837 | Date: | 27.12.2023 | Langue: | DE | [2023/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.11.2023 | Classification | IPC: | B60S1/38 | [2023/36] | CPC: |
B60S1/3893 (EP);
B60S1/3889 (EP);
B60S1/3894 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/32] |
Précédent [2023/36] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WISCHERVORRICHTUNG MIT ZUMINDEST EINER ENDKAPPENEINHEIT UND VERFAHREN ZUR MONTAGE EINER WISCHERVORRICHTUNG | [2023/36] | Anglais: | WIPER DEVICE HAVING AT LEAST ONE END CAP UNIT AND METHOD FOR ASSEMBLING A WIPER DEVICE | [2023/36] | Français: | DISPOSITIF D'ESSUIE-GLACE COMPRENANT AU MOINS UNE UNITÉ DE CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ ET PROCÉDÉ DE MONTAGE D'UN DISPOSITIF D'ESSUIE-GLACE | [2023/36] | Procédure dexamen | 27.06.2024 | Requête en examen déposée [2024/32] | 27.06.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.07.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 16.09.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2007144220 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [X] 4-9 * page 4, line 28 - page 5, line 2; figure - *; | [X]WO2012159802 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [X] 1-3,11,12 * page 4, line 22 - page 6, line 7; figures 1-4 *; | [X]US2013326837 (DE BLOCK PETER [BE]) [X] 4-9* paragraph [0024] - paragraph [0026]; figures 6,8 *; | [X]WO2015000778 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,2,10-12 * page 19, line 6 - page 20, line 34; figures 13-15 *; | [A]DE102013221793 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-3,10-12 * paragraph [0031]; figure 3 * |