EP0106024 - Schneidkontakt [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 08.03.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten C.A. Weidmüller GmbH & Co. Postfach 950 Paderborner Strasse 175 D-32760 Detmold / DE | [N/P] |
Frühere [1984/17] | Für alle benannten Staaten C.A. Weidmüller GmbH & Co. Postfach 950 Paderborner Strasse 175 D-32760 Detmold / DE | Erfinder | 01 /
Wilmes, Manfred Schnatstrasse 4 D-4930 Detmold / DE | [1984/17] | Vertreter | Loesenbeck, Karl-Otto, et al Jöllenbecker Strasse 164 33613 Bielefeld / DE | [N/P] |
Frühere [1984/17] | Loesenbeck, Karl-Otto, Dipl.-Ing., et al Jöllenbecker Strasse 164 D-33613 Bielefeld / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83106379.7 | 30.06.1983 | [1984/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19823233822 | 11.09.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3233822 | [1984/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0106024 | Datum: | 25.04.1984 | Sprache: | DE | [1984/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.01.1984 | Klassifikation | IPC: | H01R4/24 | [1984/17] | CPC: |
H01R4/2445 (EP);
H01R4/2416 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1984/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schneidkontakt | [1984/17] | Englisch: | Insulating piercing contact | [1984/17] | Französisch: | Contact perçant l'isolation | [1984/17] | Akte vernichtet: | 13.07.1991 | Prüfungsverfahren | 04.05.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/30] | gelöscht | Löschung: Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1985/17] | 13.12.1984 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1985/19] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4169646 ; | [A]DE2815660 ; | [A]DE2800161 ; | [AD]DE2721522 |