EP0126187 - Mit einer Klinge versehenes Gerät zum Laden und Entladen von Strängen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.12.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OFFICINE MINNETTI di Federico Minnetti & C. S.A.S. Via Colonna 2 51018 Pieve a Nievole (Pistoia) / IT | [N/P] |
Frühere [1984/48] | Für alle benannten Staaten OFFICINE MINNETTI di Federico Minnetti & C. S.A.S. Via Colonna 2 I-51018 Pieve a Nievole (Pistoia) / IT | Erfinder | 01 /
Minnetti, Federico Via Colonna, 2 I-51018 Pieve A Nievole (Pistoia) / IT | [1984/48] | Vertreter | Dr. Ing. A. Racheli & C. S.r.l. Viale San Michele del Carso, 4 20144 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1984/48] | Dr. Ing. A. Racheli & C. S.r.l. Viale San Michele del Carso, 4 I-20144 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83113200.6 | 29.12.1983 | [1984/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19820023848U | 31.12.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2384882 U | IT19830022356U | 14.07.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2235683 U | [1984/48] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0126187 | Datum: | 28.11.1984 | Sprache: | EN | [1984/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.06.1984 | Klassifikation | IPC: | D06B7/06, D06B23/04 | [1984/48] | CPC: |
D06B7/06 (EP);
D06B23/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, LI, SE [1984/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mit einer Klinge versehenes Gerät zum Laden und Entladen von Strängen | [1984/48] | Englisch: | A blade apparatus for loading and unloading skeins | [1984/48] | Französisch: | Appareil à lame pour charger ou décharger des écheveaux | [1984/48] | Akte vernichtet: | 13.07.1991 | Prüfungsverfahren | 29.07.1985 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1986/08] | 30.08.1985 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1986/08] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0033461 ; | [A]EP0019009 ; | [A]EP0036440 ; | [A]EP0019823 |