EP0129619 - Cellules encapsulées, leur procédé de préparation et leur application [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.03.1989 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.05.1990 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 27.06.1990 [1990/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés THE STOLLE RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION 6990 Cornell Road Cincinnati Ohio 45242 / US | [N/P] |
Précédent [1985/01] | Pour tous les Etats désignés THE STOLLE RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION 6990 Cornell Road Cincinnati Ohio 45242 / US | Inventeur(s) | 01 /
Tice, Thomas R. 1305 Overland Drive Birmingham, AL 35080 / US | 02 /
Meyers, William E. 2313 Kala Street Helena, AL 35080 / US | [1988/20] |
Précédent [1985/01] | 01 /
Tice, Thomas R. 1305 Overland Drive Birmingham Alabama 35080 / US | ||
02 /
Meyers, William E. 2313 Kala Street Helena Alabama 35080 / US | Mandataire(s) | Burford, Anthony Frederick, et al Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Précédent [1985/01] | Burford, Anthony Frederick, et al W.H. Beck, Greener & Co. 7 Stone Buildings Lincoln's Inn London WC2A 3SZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 83303605.6 | 22.06.1983 | [1985/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0129619 | Date: | 02.01.1985 | Langue: | EN | [1985/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0129619 | Date: | 18.05.1988 | Langue: | EN | [1988/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.03.1984 | Classification | IPC: | C12N11/04, A61K9/50, C12N5/00 | [1985/01] | CPC: |
A61K9/5052 (EP);
A61K9/5089 (EP);
C12N11/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/01] | Titre | Allemand: | Eingekapselte Zellen, Verfahren zu deren Herstellung und ihre Verwendung | [1985/01] | Anglais: | Encapsulated cells, their method of preparation and use | [1985/01] | Français: | Cellules encapsulées, leur procédé de préparation et leur application | [1985/01] | Procédure d'examen | 02.07.1985 | Requête en examen déposée [1985/38] | 06.06.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.10.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 21.05.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.06.1987 | Taxe de délivrance payée | 10.06.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.02.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.05.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.06.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.06.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]US4147767 (YAPEL JR ANTHONY F); | [X]EP0054396 (UNIV OHIO STATE [US]); | [Y]GB2094832 (DAMON CORP); | [Y]US4353888 (SEFTON MICHAEL V) | [Y] - NATURE, vol. 302, 14th April 1983, pages 629-630, Macmillan Journals Ltd. | Examen | WO8303102 |