EP0151337 - Vecteurs recombinants codant pour la streptokinase [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.01.1992 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.01.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.03.1992 [1992/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Board of Regents for the University of Oklahoma 660 Parrington Oval, Evans Hall Room 100 Norman Oklahoma 73019 / US | [N/P] |
Précédent [1990/46] | Pour tous les Etats désignés Board of REGENTS OF THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA 1001 Stanton L. Young Boulevard, Room 115 Oklahoma City, OK 73190 / US | ||
Précédent [1985/33] | Pour tous les Etats désignés PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 5th and Keeler Bartlesville Oklahoma 74004 / US | Inventeur(s) | 01 /
Ferretti, Joseph J. 1115 Northeast 15th Street Oklahoma City Oklahoma / US | 02 /
Malke, Horst Edwin-Morgner Strasse 20 DDR-Jena-Lobeda / DD | [1985/33] | Mandataire(s) | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1985/33] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 84306851.1 | 08.10.1984 | [1985/33] | Numéro de priorité, date | DD19230002555 | 10.10.1983 Format original publié: DD 255523 | US19840585417 | 02.03.1984 Format original publié: US 585417 | [1985/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0151337 | Date: | 14.08.1985 | Langue: | EN | [1985/33] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0151337 | Date: | 08.10.1986 | Langue: | EN | [1986/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0151337 | Date: | 20.03.1991 | Langue: | EN | [1991/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.08.1986 | Classification | IPC: | C12N15/00, C12N9/70, C12N1/20, C07H21/04, // (C12N1/20, C12R1:19),(C12N9/70, C12R1:19) | [1985/33] | CPC: |
C07K14/3153 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1985/33] | Titre | Allemand: | Streptokinase kodierende rekombinante Vektoren | [1985/33] | Anglais: | Streptokinase-coding recombinant vectors | [1985/33] | Français: | Vecteurs recombinants codant pour la streptokinase | [1985/33] | Procédure d'examen | 08.04.1987 | Requête en examen déposée [1987/24] | 31.10.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.04.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.01.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.05.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.09.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.12.1990 | Taxe de délivrance payée | 06.12.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.12.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.09.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.09.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.09.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.09.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB967628 (BEHRINGWERKE AG); | [Y]EP0037687 (ABBOTT LAB [US]); | [Y]GB2091268 (PALVA ILKKA); | [Y]EP0077664 (YAKULT HONSHA KK [JP]); | [E]EP0150424 (DRESDEN ARZNEIMITTEL [DD]) | [Y] - BIOCHEMISTRY, vol. 21, 1982, pages 6620-6625, American Chemical Society, US; K.W. JACKSON et al.: "Complete amino acid sequence of streptokinase and its homology with serine proteases" | [XP] - PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, vol. 81, June 1984, pages 3557-3561; H. MALKE et al.: "Streptokinase: cloning, expression, and excretion by Escherichia coli" |