EP0128097 - Immunostimulierende Derivate, ihre Herstellung und ihre Verwendung als Arzeimittel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.11.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Etablissement Public dit: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 15, Quai Anatole France 75007 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1984/50] | Für alle benannten Staaten Etablissement Public dit: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 15, Quai Anatole France F-75007 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Monsigny, Michel 341, rue des Bouvreuils F-45590 Saint-Cyr-en-Val / FR | 02 /
Roche, Annie-Claude 360, route de Saint-Mesmin F-45750 Saint-Pryve / FR | [1984/50] | Vertreter | Nony, Michel NONY & ASSOCIES 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1984/50] | Nony, Michel Cabinet Nony 29, rue Cambacérès F-75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84401127.0 | 04.06.1984 | [1984/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19830009325 | 03.06.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8309325 | [1984/50] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0128097 | Datum: | 12.12.1984 | Sprache: | FR | [1984/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0128097 | Datum: | 13.01.1988 | Sprache: | FR | [1988/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.10.1984 | Klassifikation | IPC: | C07K9/00, C08B37/00, A61K45/05, A61K37/02, A61K37/64, A61K39/395 | [1988/02] | CPC: |
C07K14/765 (EP,US);
A61P37/04 (EP);
C07K16/30 (EP,US);
C07K9/005 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [1984/50] | C07G7/00, C08B37/00, A61K45/05, A61K37/02, A61K37/64, A61K39/395 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Immunostimulierende Derivate, ihre Herstellung und ihre Verwendung als Arzeimittel | [1984/50] | Englisch: | Immunostiumulating derivatives, their preparation and their use as medicines | [1984/50] | Französisch: | Nouveaux dérivés immunostimulants, leur préparation et leur application comme médicament | [1984/50] | Prüfungsverfahren | 21.05.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/32] | 31.03.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 17.07.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.10.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.10.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.10.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.06.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.06.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | LU | 30.06.1988 | [1999/52] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2421178 (YAMAMURA YUICHI [JP]); | [A]FR2428050 (ANVAR [FR]); | [A]EP0013651 (ANVAR [FR]); | [A]EP0074279 (SUNTORY LTD [JP]) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 93, no. 19, 10 novembre 1980, page 474, no. 184067b, Columbus, Ohio, US; C.M. REICHERT et al.: "Synthesis of conjugates containing N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutaminyl (MDP). Their use as hapten-carrier systems" & MOL. IMMUNOL: 1980, 17(3), 357-63 |