EP0158257 - Procédé d'accès protégé de mots d'information emmagasinés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 02.11.1988 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1985/42] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Brunner, Franz, Dipl.-Ing. Wendelsteinstrasse 3a D-8039 Puchheim / DE | 02 /
Wurmitzer, Armin Kainachgasse 19/5/12 A-1210 Wien / AT | [1985/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85103913.1 | 01.04.1985 | [1985/42] | Numéro de priorité, date | DE19843412422 | 03.04.1984 Format original publié: DE 3412422 | [1985/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0158257 | Date: | 16.10.1985 | Langue: | DE | [1985/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.08.1985 | Classification | IPC: | G06F12/14 | [1985/42] | CPC: |
G06F21/31 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, GB, LI, NL [1985/42] | Titre | Allemand: | Verfahren zum gesicherten Zugriff zu gespeicherten Datenwörtern | [1985/42] | Anglais: | Method for the protected access to stored information words | [1985/42] | Français: | Procédé d'accès protégé de mots d'information emmagasinés | [1985/42] | Dossier détruit : | 10.08.1994 | Procédure d'examen | 06.11.1985 | Requête en examen déposée [1986/03] | 27.01.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.05.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.10.1988 | Demande retirée par le demandeur [1988/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.04.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.04.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO8301848 ; | [A]DE2842777 ; | [A]DE2704843 | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 16, Nr. 7, Dezember 1973, Seiten 2312-2314, New York, US; G.F. NIELSEN: "Remote terminal - computer communication security system" |