EP0203885 - Planche à voile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.12.1987 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pavoni, Susanne Wasserschöpfe 49 CH-8055 Zürich / CH | [1986/49] | Inventeur(s) | 01 /
Müller, Marco verstorben / CH | [1986/49] | Mandataire(s) | Werffeli, Heinz Ralph Postfach 275 Waldgartenstrasse 12 8125 Zollikerberg-Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [1986/49] | Werffeli, Heinz R., Dipl.-Ing.ETH. Postfach 275 Waldgartenstrasse 12 CH-8125 Zürich-Zollikerberg / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 86810192.4 | 28.04.1986 | [1986/49] | Numéro de priorité, date | CH19850001818 | 29.04.1985 Format original publié: CH 181885 | [1986/49] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0203885 | Date: | 03.12.1986 | Langue: | DE | [1986/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.10.1986 | Classification | IPC: | B63B35/82 | [1986/49] | CPC: |
B63B32/50 (EP);
B63B32/40 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE [1986/49] | Titre | Allemand: | Surfbrett | [1986/49] | Anglais: | Sail board | [1986/49] | Français: | Planche à voile | [1986/49] | Dossier détruit : | 02.07.1993 | Procédure dexamen | 04.06.1987 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1988/04] | 01.09.1987 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1988/04] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 28.05.1986 | AT   M02   Taxe payée le   14.06.1986 | 28.05.1986 | BE   M02   Taxe payée le   14.06.1986 | 28.05.1986 | DE   M02   Taxe payée le   14.06.1986 | 28.05.1986 | FR   M02   Taxe payée le   14.06.1986 | 28.05.1986 | GB   M02   Taxe payée le   14.06.1986 | 28.05.1986 | IT   M02   Taxe payée le   14.06.1986 | 28.05.1986 | LU   M02   Taxe payée le   14.06.1986 | 28.05.1986 | NL   M02   Taxe payée le   14.06.1986 | 28.05.1986 | SE   M02   Taxe payée le   14.06.1986 | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 03.06.1987 | M02   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2484354 (CARN TANGUY [FR]); | [A]DE3036503 (POTT RICHARD, et al); | [X]DE3121402 (BRODNIG GERALD DIPL ING); | [A]FR2519930 (ORHAN ALBERT [FR]); | [X]DE3320331 (DUSCHEK HORST) |