EP0308924 - Multiplikator und Wattstundenmesser [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.07.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.07.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.08.1994 [1994/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Frühere [1989/13] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Maruyama, Ryoji C419 Toshibakikunaryo 217 Omamedo-cho Kohoku-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken / JP | [1989/13] | Vertreter | Lehn, Werner, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/13] | Lehn, Werner, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88115579.0 | 22.09.1988 | [1989/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19870237454 | 24.09.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 23745487 | [1989/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0308924 | Datum: | 29.03.1989 | Sprache: | EN | [1989/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0308924 | Datum: | 01.09.1993 | Sprache: | EN | [1993/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.01.1989 | Klassifikation | IPC: | G01R21/133 | [1989/13] | CPC: |
G01R21/133 (EP,US);
G01R22/00 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1989/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Multiplikator und Wattstundenmesser | [1989/13] | Englisch: | Multiplier and watt-hour meter | [1989/13] | Französisch: | Multiplicateur et compteur des wattheures | [1989/13] | Prüfungsverfahren | 23.09.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1989/13] | 17.07.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.01.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.04.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.08.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.03.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.05.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.05.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.06.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2188170 (LANDIS & GYR AG [CH]); | [Y]GB2094989 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO); | [A]US3953795 (BRUNNER JULIUS, et al) |