EP0324210 - Abtrennung von Zitronensäure aus Fermentationsbrühen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.08.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.08.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.10.1991 [1991/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UOP (a New York general partnership) 25 East Algonquin Road Des Plaines Illinois 60017-5017 / US | [1990/21] |
Frühere [1989/51] | Für alle benannten Staaten UOP INC. 25 East Algonquin Road Des Plaines Illinois 60017-5017 / US | ||
Frühere [1989/29] | Für alle benannten Staaten UOP INC. 25 East Algonquin Road Des Plaines Illinois 60017-5017 / US | Erfinder | 01 /
Kulprathipanja, Santi 3920 Winston Drive Hoffman Estates Illinois 60172 / US | [1989/29] | Vertreter | Brock, Peter William Urquhart-Dykes & Lord 1 Richfield Place Richfield Avenue Reading RG1 8EQ Berkshire / GB | [N/P] |
Frühere [1989/29] | Brock, Peter William Urquhart-Dykes & Lord 1 Richfield Place Richfield Avenue Reading RG1 8EQ Berkshire / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88300155.4 | 11.01.1988 | [1989/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0324210 | Datum: | 19.07.1989 | Sprache: | EN | [1989/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0324210 | Datum: | 31.10.1990 | Sprache: | EN | [1990/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.09.1988 | Klassifikation | IPC: | C07C59/265, C07C51/47 | [1989/29] | CPC: |
C07C51/47 (EP)
| C-Set: |
C07C51/47, C07C59/265 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1989/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abtrennung von Zitronensäure aus Fermentationsbrühen | [1989/29] | Englisch: | Separation of citric acid from fermentation broth | [1989/29] | Französisch: | Séparation d'acide citrique à partir de bouillons de fermentation | [1989/29] | Prüfungsverfahren | 20.09.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/46] | 20.09.1989 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 21.12.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 21.12.1989 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 24.04.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 02.05.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.07.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.07.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.08.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.01.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]US2985589 (BROUGHTON DONALD B, et al); | [X]GB868926 (BENCKISER GMBH JOH A); | [A]CH523861 (SUN OIL CO [US]); | [YD]US3706812 (ROSSET ARMAND J DE, et al); | [A]DE2931759 (BENCKISER GMBH JOH A); | [A]US4353839 (CLEARY MICHAEL T, et al) |