EP0298863 - Structure réticulée plane autoporteuse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.03.1992 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.03.1992 | Demande réputée retirée | publié le 29.04.1992 [1992/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daouk, Fouad 7 rue Masséna F-59800 Lille / FR | [1989/02] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1989/02] | Mandataire(s) | (deleted) | [1991/06] |
Précédent [1989/02] | Ecrepont, Robert Cabinet Ecrepont 12 Place Simon Vollant F-59800 Lille / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 88401757.5 | 05.07.1988 | [1989/02] | Numéro de priorité, date | FR19870010082 | 07.07.1987 Format original publié: FR 8710082 | [1989/02] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0298863 | Date: | 11.01.1989 | Langue: | FR | [1989/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.11.1988 | Classification | IPC: | E04B7/02 | [1989/02] | CPC: |
E04B1/24 (EP);
E04B2001/0084 (EP);
E04B2001/2406 (EP);
E04B2001/2448 (EP);
E04B2001/249 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/02] | Titre | Allemand: | Selbsttragendes flaches netzartiges Gefüge | [1989/02] | Anglais: | Self-carrying plane reticular structure | [1989/02] | Français: | Structure réticulée plane autoporteuse | [1989/02] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 30.01.1989 | Requête en examen déposée [1989/13] | 10.05.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.09.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.10.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.05.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/18] | 08.10.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1991 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]FR1191400 ; | [Y]FR942168 ; | [A]US3323820 ; | [AD]US3354590 |