EP0293459 - VERBINDUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN UNTEREINANDER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.05.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 30.09.2009 [2009/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RAYCHEM CORPORATION 300 Constitution Drive Menlo Park California 94025 / US | [N/P] |
Frühere [1988/49] | Für alle benannten Staaten RAYCHEM CORPORATION 300 Constitution Drive Menlo Park California 94025 / US | Erfinder | 01 /
CARLOMAGNO, William, Dominic 2072 Goodwin Avenue Redwood City, CA 94061 / US | 02 /
CUMMINGS, Dennis, Edwards 3019 Five Mile Road Placerville, CA 95667 / US | 03 /
GLIGA, Alexandru, Stephen 4619 Elmhurst Drive San Jose, CA 95129 / US | [1988/49] | Vertreter | Dlugosz, Anthony Charles, et al Raychem Limited Intellectual Property Law Department Faraday Road Dorcan, Swindon Wiltshire / GB | [N/P] |
Frühere [2009/40] | Dlugosz, Anthony Charles, et al Raychem Limited Intellectual Property Law Department Faraday Road Dorcan Swindon Wiltshire / GB | ||
Frühere [1988/49] | Dlugosz, A.C., et al Raychem Limited Intellectual Property Law Department Faraday Road Dorcan Swindon Wiltshire / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88900532.8 | 17.12.1987 | [1988/49] | WO1987US03360 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19860942667 | 17.12.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 942667 | US19860942665 | 17.12.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 942665 | US19870015550 | 13.02.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 15550 | [1988/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8804829 | Datum: | 30.06.1988 | Sprache: | EN | [1988/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0293459 | Datum: | 07.12.1988 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.06.1988 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1988/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0293459 | Datum: | 22.07.1992 | Sprache: | EN | [1992/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.06.1988 | Klassifikation | IPC: | H01L21/00, B23K20/00 | [1988/49] | CPC: |
H01L24/11 (EP);
H01L21/00 (KR);
H01L21/67138 (EP);
H01L24/81 (EP);
H01L2224/1134 (EP);
H01L2224/13099 (EP);
H01L2224/13124 (EP);
H01L2224/13144 (EP);
H01L2224/13147 (EP);
H01L2224/45124 (EP);
H01L2224/45144 (EP);
H01L2224/45147 (EP);
H01L2224/81801 (EP);
H01L2924/00011 (EP);
H01L2924/00013 (EP);
H01L2924/01005 (EP);
H01L2924/01006 (EP);
H01L2924/01013 (EP);
H01L2924/01029 (EP);
H01L2924/01033 (EP);
H01L2924/0105 (EP);
H01L2924/01078 (EP);
H01L2924/01079 (EP);
H01L2924/01082 (EP);
| C-Set: |
H01L2224/13124, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/13144, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/13147, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/45124, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/45144, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/45147, H01L2924/00014 (EP);
H01L2924/00011, H01L2924/01005 (EP);
H01L2924/00013, H01L2224/13099 (EP); | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBINDUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN UNTEREINANDER | [1988/49] | Englisch: | INTERCONNECTION OF ELECTRONIC COMPONENTS | [1988/49] | Französisch: | INTERCONNEXION DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES | [1988/49] | Eintritt in die regionale Phase | 27.07.1988 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.07.1988 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.07.1988 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.07.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/49] | 27.06.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.02.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 10.04.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.09.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.01.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.04.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.04.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.04.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/28] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 10.04.1991 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 10.04.1991 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 02.05.1991 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.12.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.12.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.07.1992 | BE | 22.07.1992 | CH | 22.07.1992 | IT | 22.07.1992 | LI | 22.07.1992 | NL | 22.07.1992 | SE | 22.07.1992 | [2008/01] |
Frühere [1999/42] | AT | 22.07.1992 | |
BE | 22.07.1992 | ||
CH | 22.07.1992 | ||
IT | 22.07.1992 | ||
LI | 22.07.1992 | ||
NL | 22.07.1992 | ||
SE | 22.07.1992 | ||
Frühere [1993/16] | AT | 22.07.1992 | |
BE | 22.07.1992 | ||
CH | 22.07.1992 | ||
LI | 22.07.1992 | ||
NL | 22.07.1992 | ||
SE | 22.07.1992 | ||
Frühere [1993/15] | AT | 22.07.1992 | |
CH | 22.07.1992 | ||
LI | 22.07.1992 | ||
NL | 22.07.1992 | ||
SE | 22.07.1992 | ||
Frühere [1993/14] | CH | 22.07.1992 | |
LI | 22.07.1992 | ||
NL | 22.07.1992 | ||
SE | 22.07.1992 | ||
Frühere [1993/11] | CH | 22.07.1992 | |
LI | 22.07.1992 | ||
SE | 22.07.1992 | ||
Frühere [1993/03] | CH | 22.07.1992 | |
LI | 22.07.1992 | Angeführt in | Internationale Recherche | US3672047 [ ] (SAKAMOTO YUZABURO, et al); | US4142288 [ ] (FLAMMER WIELAND, et al); | US4326663 [ ] (OETTEL FRIEDRICH H); | US4374457 [ ] (WIECH JR RAYMOND E [US]) | Prüfung | US3373481 | JPS59208751 | JPS60134444 | JPH0689951 | - I. RUGE: "Halbleiter Technologie", Springer Verlag, 1975, Section 9.5 |