EP0382877 - Dispositif pour dégauchir et réduire l'épaisseur de pièces de bois d'une taille quelconque, en particulier des pièces minces et courtes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.11.1994 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.01.1995 [1995/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ledinek, Pavel, Dipl.-Ing. Pivolska 31 Y-62000 Maribor / YU | [1990/34] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1990/34] | Mandataire(s) | Lewald, Dietrich Vonnemann, Kloiber, Lewald, Hübner Belgradstrasse 1 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [1992/45] | Lewald, Dietrich, Dipl.-Ing. Patentanwalt Pienzenauerstrasse 2 D-81679 München / DE | ||
Précédent [1990/34] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Isartorplatz 6 Postfach 26 02 47 W-8000 München 2 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89107383.5 | 24.04.1989 | [1990/34] | Numéro de priorité, date | YU19890000374 | 17.02.1989 Format original publié: YU 37489 | [1990/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0382877 | Date: | 22.08.1990 | Langue: | DE | [1990/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0382877 | Date: | 24.07.1991 | Langue: | DE | [1991/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0382877 | Date: | 12.01.1994 | Langue: | DE | [1994/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.06.1991 | Classification | IPC: | B27C1/04 | [1990/34] | CPC: |
B27C1/005 (EP,US);
B27C1/04 (EP,US);
Y10T409/3042 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, SE [1990/34] | Titre | Allemand: | Maschine zur Flächen- und Dickenbearbeitung von Holzwerkstücken beliebiger Abmessungen, insbesondere von kurzen und dünnen Werkstücken | [1990/34] | Anglais: | Apparatus for smoothing and thicknessing wooden work pieces of any size, particularly short and thin pieces | [1990/34] | Français: | Dispositif pour dégauchir et réduire l'épaisseur de pièces de bois d'une taille quelconque, en particulier des pièces minces et courtes | [1990/34] | Procédure d'examen | 24.01.1992 | Requête en examen déposée [1992/13] | 23.03.1992 | Requête en examen accéléré déposée | 14.05.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.05.1992 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 13.10.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.11.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.03.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.06.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.07.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.10.1993 | Taxe de délivrance payée | 11.10.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.10.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]FR463863 (JEAN BAPTISTE HARISTOY [FR]); | [A]DE382103 (JOSEF RICHTER); | [A]DE530842 (TEICHERT & SOHN); | [Y]DE892371 (WALTER ERNST SCHWEIZER); | [A]US2722956 (WALTER LUDWIG PAUL); | [Y]US2725084 (CARLSON LEWIS B); | [X]DE1081653 (HASLER & CO); | [A]GB902168 (HORSTMANN & SHERWEN LTD); | [Y]US4690186 (CHAPMAN ROBERT E [CA]) |