EP0365206 - Alkylation d'halogénures de disilanes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.1995 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.09.1995 [1995/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dow Corning Corporation 3901 S. Saginaw Road Midland, Michigan 48686-0994 / US | [N/P] |
Précédent [1992/45] | Pour tous les Etats désignés DOW CORNING CORPORATION 3901 S. Saginaw Road Midland Michigan 48686-0994 / US | ||
Précédent [1990/17] | Pour tous les Etats désignés DOW CORNING CORPORATION Midland, Michigan 48686-0994 / US | Inventeur(s) | 01 /
Halm, Roland Lee 507 Brentwood Drive Madison Indiana / US | 02 /
Keyes, Brian Robert 1541 Oak Ridge Drive Ogden Utah / US | 03 /
Chadwick, Kirk Michael Box 492H, R No. 2 Hanover Indiana / US | [1990/17] | Mandataire(s) | Laredo, Jack Joseph Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Précédent [1990/17] | Laredo, Jack Joseph Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89310408.3 | 11.10.1989 | [1990/17] | Numéro de priorité, date | US19880258949 | 17.10.1988 Format original publié: US 258949 | [1990/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0365206 | Date: | 25.04.1990 | Langue: | EN | [1990/17] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0365206 | Date: | 30.01.1991 | Langue: | EN | [1991/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0365206 | Date: | 14.09.1994 | Langue: | EN | [1994/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.12.1990 | Classification | IPC: | C07F7/08, C07F7/12 | [1990/17] | CPC: |
C07F7/0801 (EP);
C07F7/122 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB [1990/17] | Titre | Allemand: | Alkylierung von Halogendisilanen | [1990/17] | Anglais: | Alkylation of halodisilanes | [1990/17] | Français: | Alkylation d'halogénures de disilanes | [1990/17] | Procédure d'examen | 21.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/09] | 02.04.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.08.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.11.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.03.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.04.1994 | Taxe de délivrance payée | 19.04.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.06.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.09.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.09.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4059607 ; | [A]US2403370 ; | [A]FR2163579 ; | [A]FR1023244 ; | [A]US4602101 |