EP0375567 - Felgenbremsbacke für Fahrräder und ähnliche Fahrzeuge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.10.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.10.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.12.1992 [1992/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SACHS INDUSTRIES Rue de la Briquetterie 80210 Chepy / FR | [N/P] |
Frühere [1992/21] | Für alle benannten Staaten SACHS INDUSTRIES Rue de la Briquetterie F-80210 Chepy / FR | ||
Frühere [1990/26] | Für alle benannten Staaten ETABLISSEMENTS LAUZIER 12 Route de Saint Jean F-38300 Bourgoin Jallieu Isère / FR | Erfinder | 01 /
Lauzier, René Ruy F-38300 Bourgoin Jallieu / FR | [1990/26] | Vertreter | Moncheny, Michel, et al Cabinet Lavoix 2, Place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [N/P] |
Frühere [1992/21] | Moncheny, Michel, et al c/o Cabinet Lavoix 2 Place d'Estienne d'Orves F-75441 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [1990/26] | Bratel, Gérard Cabinet GERMAIN & MAUREAU B.P. 3011 F-69392 Lyon Cédex 03 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89420455.1 | 21.11.1989 | [1990/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19880017620 | 19.12.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8817620 | [1990/26] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0375567 | Datum: | 27.06.1990 | Sprache: | FR | [1990/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.04.1990 | Klassifikation | IPC: | B62L1/00 | [1990/26] | CPC: |
B62L1/005 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Felgenbremsbacke für Fahrräder und ähnliche Fahrzeuge | [1990/26] | Englisch: | Rim brake pad for bicycles and similar vehicles | [1990/26] | Französisch: | Patin de frein sur jante pour cycles et véhicules similaires | [1990/26] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 24.09.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/47] | 03.02.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.02.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.06.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/49] | 03.07.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1992/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2495563 ; | [A]FR2405175 ; | [A]FR1000330 ; | [A]GB681820 |