EP0432877 - Rotierender Kopfantrieb für Datenspeichergerät eines Magnetscheibenantriebs [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.01.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.01.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.03.1997 [1997/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SEAGATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL P.O. Box 309 Georgetown Grand Cayman Island / KY | [N/P] |
Frühere [1991/25] | Für alle benannten Staaten SEAGATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL c/o Maples & Calder, P.O. Box 309 Georgetown, Grand Cayman Island / KY | Erfinder | 01 /
Goss, Lloyd C. 9501 Woodbridge Road Bloomington, Minnesota 55428 / US | [1991/25] | Vertreter | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [1995/13] | Sturt, Clifford Mark, et al J. MILLER & CO. 34 Bedford Row Holborn London WC1R 4JH / GB | ||
Frühere [1992/21] | Miller, Joseph J. MILLER & CO. 34 Bedford Row, Holborn London WC1R 4JH / GB | ||
Frühere [1991/25] | Caro, William Egerton J. MILLER & CO. Lincoln House 296-302 High Holborn London WC1V 7JH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90311255.5 | 15.10.1990 | [1991/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19890451200 | 15.12.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 451200 | [1991/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0432877 | Datum: | 19.06.1991 | Sprache: | EN | [1991/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0432877 | Datum: | 25.11.1992 | Sprache: | EN | [1992/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0432877 | Datum: | 13.03.1996 | Sprache: | EN | [1996/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.10.1992 | Klassifikation | IPC: | G11B5/55 | [1991/25] | CPC: |
G11B5/4813 (EP);
G11B5/5521 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1991/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rotierender Kopfantrieb für Datenspeichergerät eines Magnetscheibenantriebs | [1991/25] | Englisch: | Rotary head actuator for a magnetic disk drive data storage device | [1991/25] | Französisch: | Actuateur rotatif de têtes pour un dispositif de stockage de données d'un entraînement à disque magnétique | [1991/25] | Sonstiges | EPB 1996/11: Teilanmeldung 95114092.0 eingereicht am 08/09/95 | EPB 1996/11: Divisional application 95114092.0 filed on 08/09/95 | EPB 1996/11: Demande divisionnaire 95114092.0 déposée le 08/09/95 | Prüfungsverfahren | 27.04.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/25] | 11.05.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.09.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 12.09.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 19.09.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP95114092.0 / EP0690440 | Einspruch (Einsprüche) | 14.12.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP62271267 ; | [A]US4712146 ; | [A]US4775908 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 154 (P-700)(3001) 12 May 1988 & JP-A-62 271 267 ( FUJITSU LTD. ) 25 November 1987, & JP62271267 A 19871125 |