EP0429206 - Schalen für Kabelverbindungen und andere Artikel und Verfahren zu ihrer Herstellung aus bahnförmigen Materialien [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.06.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.06.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.07.1994 [1994/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BICC Public Limited Company Devonshire House Mayfair Place London W1X 5FH / GB | [N/P] |
Frühere [1991/22] | Für alle benannten Staaten BICC Public Limited Company Devonshire House Mayfair Place London W1X 5FH / GB | Erfinder | 01 /
Armson, Peter 22 Dearham Avenue, Haresfinch St. Helens Merseyside / GB | [1991/22] | Vertreter | Poole, Michael John, et al Corning Communications Limited Patents and Licensing Department Quantum House, Maylands Avenue Hemel Hempstead, Herts. HP2 4SJ / GB | [N/P] |
Frühere [1991/22] | Poole, Michael John, et al BICC plc Patents and Licensing Department Quantum House Maylands Avenue Hemel Hempstead, Herts. HP2 4SJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90312059.0 | 02.11.1990 | [1991/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19890024827 | 03.11.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8924827 | [1991/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0429206 | Datum: | 29.05.1991 | Sprache: | EN | [1991/22] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0429206 | Datum: | 16.10.1991 | Sprache: | EN | [1991/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.1991 | Klassifikation | IPC: | B29C51/12, B29C51/16, H02G15/10, B32B31/00, B32B15/08 | [1991/47] | CPC: |
B32B3/266 (EP,US);
B29C51/16 (EP);
B32B15/08 (US);
B32B27/18 (US);
H02G15/10 (EP);
H02G15/113 (EP);
B29K2705/00 (EP);
B29L2031/737 (EP);
B32B2305/38 (US);
|
Frühere IPC [1991/22] | B29C51/16, B29C51/12, B32B3/24, H02G15/10 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1991/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schalen für Kabelverbindungen und andere Artikel und Verfahren zu ihrer Herstellung aus bahnförmigen Materialien | [1991/22] | Englisch: | Electric cable joint shells and other articles, and methods of making them from sheet materials | [1991/22] | Französisch: | Coquilles pour joints de câbles électriques et autres articles, et procédé pour leur fabrication à partir de matériaux en forme de feuilles | [1991/22] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 13.04.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/24] | 13.09.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.01.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1994/29] | 23.02.1994 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1994/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1993 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2938479 ; | [X]FR2268637 ; | [Y]GB2049533 ; | [Y]US4018962 ; | [A]EP0108296 ; | [A]LU53843 ; | [A]DE1490689 |