EP0407314 - Bande ou portion de bande pour emboutissage ou emboutissage-étirage et son utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.04.1997 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR, LU | publié le 09.02.2000 [2000/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CEBAL S.A. 98, boulevard Victor Hugo 92115 Clichy / FR | [N/P] |
Précédent [1992/19] | Pour tous les Etats désignés CEBAL S.A. 98, boulevard Victor Hugo F-92115 Clichy / FR | ||
Précédent [1991/02] | Pour tous les Etats désignés CEBAL 98, boulevard Victor Hugo F-92115 Clichy / FR | Inventeur(s) | 01 /
Bosc, Richard 371, rue Jean Molin F-38340 Voreppe / FR | 02 /
Brugerolle, Pierre 12, rue Chanteraine F-51800 Ste Menehould / FR | 03 /
Jupin, Alain 19, rue des Rondes F-51800 Ste Menehould / FR | 04 /
Layre, René 122 rue P. Doumer F-38100 Grenoble / FR | [1991/02] | Mandataire(s) | Vanlaer, Marcel, et al PECHINEY Immeuble "SIS" 217, cours Lafayette 69451 Lyon Cédex 06 / FR | [N/P] |
Précédent [1991/02] | Vanlaer, Marcel, et al PECHINEY 28, rue de Bonnel F-69433 Lyon Cédex 3 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 90420313.0 | 04.07.1990 | [1991/02] | Numéro de priorité, date | FR19890009453 | 06.07.1989 Format original publié: FR 8909453 | [1991/02] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0407314 | Date: | 09.01.1991 | Langue: | FR | [1991/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0407314 | Date: | 28.10.1992 | Langue: | FR | [1992/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0407314 | Date: | 12.06.1996 | Langue: | FR | [1996/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.09.1992 | Classification | IPC: | B32B15/08, B21D22/20, C10M111/00, B65D83/14 | [1992/44] | CPC: |
B32B15/08 (EP,US);
B05B11/0037 (EP,US);
B32B1/00 (US);
B32B1/08 (US);
B32B15/20 (US);
B32B27/32 (US);
B32B7/12 (US);
B65D83/38 (EP,US);
B32B2305/024 (US);
B32B2323/046 (US);
B32B2435/00 (US);
B32B2439/66 (US);
Y10T428/1355 (EP,US);
Y10T428/1359 (EP,US);
Y10T428/1379 (EP,US);
Y10T428/1383 (EP,US);
Y10T428/254 (EP,US);
Y10T428/265 (EP,US);
|
Précédent IPC [1991/02] | B32B15/08 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/02] | Titre | Allemand: | Rand oder Teil einer Einfassung zum Tiefziehen oder Tiefziehen-Streckziehen und dessen Gebrauch | [1991/02] | Anglais: | Band or part of a rim for a draw-and-redraw-process and its use | [1991/02] | Français: | Bande ou portion de bande pour emboutissage ou emboutissage-étirage et son utilisation | [1991/02] | Procédure d'examen | 06.08.1992 | Requête en examen déposée [1992/40] | 02.06.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.06.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.11.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.12.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.03.1996 | Taxe de délivrance payée | 08.03.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.03.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.06.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | DK | 12.06.1996 | GR | 12.06.1996 | LU | 31.07.1996 | [2000/04] |
Précédent [1998/15] | DK | 12.06.1996 | Citations: | Recherche | [A]WO8101375 (GLYCO METALL WERKE [DE], et al); | [A]DE3335150 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG); | [A]EP0234774 (NIPPON KOKAN KK [JP], et al); | [AP]EP0354857 (CEBAL [FR]); | [E]EP0407313 (PECHINEY RHENALU [FR]) |