EP0609201 - EICHUNGSWERKZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.12.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.12.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.01.1997 [1997/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JRT-FINLAND OY Topeeka 44 SF-61800 Kauhajoki / FI | [1994/32] | Erfinder | 01 /
LEHTINEN, Reijo Sööpärintie 28 SF-61800 Kauhajoki / FI | [1994/32] | Vertreter | Long, Edward Anthony, et al Hulse & Co St. James House 2nd Floor Vicar Lane Sheffield S1 2EX / GB | [N/P] |
Frühere [1994/32] | Long, Edward Anthony, et al Hulse & Co. Eagle Star House, Carver Street Sheffield S1 4FP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90913056.9 | 12.09.1990 | [1994/32] | WO1990FI00214 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19890004484 | 22.09.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 894484 | [1994/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9104147 | Datum: | 04.04.1991 | Sprache: | EN | [1991/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0609201 | Datum: | 10.08.1994 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.04.1991 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1994/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0609201 | Datum: | 31.01.1996 | [1996/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 04.04.1991 | Klassifikation | IPC: | B29C47/90 | [1994/32] | CPC: |
B29C48/903 (EP,US);
B29C48/913 (EP,KR,US);
B29C48/09 (EP,KR,US);
B29C48/919 (EP,KR,US);
B29C48/905 (EP,US);
B29L2023/22 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1994/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EICHUNGSWERKZEUG | [1994/32] | Englisch: | SIZING TOOL | [1994/32] | Französisch: | OUTIL DE CALIBRAGE | [1994/32] | Eintritt in die regionale Phase | 03.03.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.03.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.03.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.02.1991 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 03.03.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1994/32] | 28.04.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.08.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.10.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.10.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.11.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]GB959440 ; | [A]US3546745 (BALL LAWRENCE J); | [XY]GB1456222 (PETZETAKIS N G PETZETAKIS M G, et al); | [Y]US4543051 (MAILLEFER CHARLES E [CH]) |