EP0490264 - Rinneninduktor mit äusserem metallenen Gehäuse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.06.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.06.1993 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.08.1993 [1993/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ABB PATENT GmbH Kallstadter Strasse 1 68309 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [1992/25] | Für alle benannten Staaten ABB PATENT GmbH Kallstadter Strasse 1 D-68309 Mannheim / DE | Erfinder | 01 /
Nacke, Bernard, Dr. Wehrenboldstrasse 26 W-4670 Lünen / DE | 02 /
Mauve, Hans Werner Am Nierhof 16 W-4670 Lünen / DE | 03 /
Idziok, Karl-Heinz Nordseestrasse 142 W-4350 recklinghausen / DE | 04 /
Wicker, Helmut Rehbergstrasse 38 W-5840 Herdecke / DE | [1992/25] | Vertreter | Rupprecht, Klaus c/o ABB Patent GmbH Postfach 10 03 51 68128 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [1992/25] | Rupprecht, Klaus, Dipl.-Ing. c/o ABB Patent GmbH, Postfach 10 03 51 D-68128 Mannheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91120869.2 | 05.12.1991 | [1992/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19904039427 | 11.12.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4039427 | [1992/25] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0490264 | Datum: | 17.06.1992 | Sprache: | DE | [1992/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.03.1992 | Klassifikation | IPC: | H05B6/20 | [1992/25] | CPC: |
H05B6/20 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT [1992/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rinneninduktor mit äusserem metallenen Gehäuse | [1992/25] | Englisch: | Channel type inductor with outer metallic casing | [1992/25] | Französisch: | Inducteur à chenal avec enveloppe extérieure métallique | [1992/25] | Akte vernichtet: | 14.08.2001 | Prüfungsverfahren | 18.12.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1993/33] | 22.03.1993 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1993/33] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3363044 ; | [A]GB792322 ; | [A]DE2029420 ; | [A]DE2208876 ; | [A]US4101726 |