EP0489675 - Verbesserung bei Förderbändern aus Metall [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.10.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 06.08.2008 [2008/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GANTOIS 25, rue des Quatre Frères Mougeotte F-88100 Saint Die / FR | [1992/24] | Erfinder | 01 /
Grandjean, André 386, Chemin de la Goutte, Rougiville F-88100 Taintrux / FR | [1992/24] | Vertreter | Poupon, Michel Cabinet Bleger-Rhein-Poupon L'Escurial - Technopole de Brabois 17, avenue de la Forêt de Haye 54519 Vandoeuvre-Les-Nancy Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2008/32] | Poupon, Michel Cabinet Michel Poupon L'Escurial - Technopole de Brabois 17 Avenue de la Forêt de Haye 54519 Vandoeuvre-Les-Nancy Cedex / FR | ||
Frühere [1992/24] | Poupon, Michel B.P. 421 3, rue Ferdinand Brunot F-88011 Epinal Cédex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91470026.5 | 20.09.1991 | [1992/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19900015266 | 03.12.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9015266 | [1992/24] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0489675 | Datum: | 10.06.1992 | Sprache: | FR | [1992/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0489675 | Datum: | 06.12.1995 | Sprache: | FR | [1995/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.11.1991 | Klassifikation | IPC: | F27D3/12, B65G15/54, F27B9/24 | [1992/24] | CPC: |
B65G15/54 (EP);
F27B9/243 (EP);
F27D3/12 (EP);
B65G2201/06 (EP);
F27D2003/121 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU [1992/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbesserung bei Förderbändern aus Metall | [1992/24] | Englisch: | Improvement in metallic conveyor belts | [1992/24] | Französisch: | Perfectionnement aux tapis transporteurs métalliques | [1992/24] | Prüfungsverfahren | 09.11.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/02] | 29.08.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.02.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 11.04.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.05.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.06.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.06.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.06.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.09.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/48] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 27.02.1995 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.02.1995 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 25.04.1995 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.07.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 06.12.1995 | GB | 06.12.1995 | IT | 06.12.1995 | DE | 07.03.1996 | [2008/02] |
Frühere [2002/25] | ES | 06.12.1995 | |
GB | 06.12.1995 | ||
IT | 06.12.1995 | ||
DE | 07.03.1996 | ||
Frühere [1999/42] | GB | 06.12.1995 | |
IT | 06.12.1995 | ||
DE | 07.03.1996 | ||
Frühere [1996/47] | GB | 06.12.1995 | |
DE | 07.03.1996 | ||
Frühere [1996/28] | DE | 07.03.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US1938293 (KORB ROBERT T); | [A]GB594316 (JOHN HOWARD BOOTH); | [A]US3537572 (SCHERFEL OTTO CARL) | vom Anmelder | US938293 |