EP0847235 - VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN KOAGULATION VON KÄSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.04.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.05.2002 [2002/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tortosa, Pedro, J. 1431 Co. Rd. V. Houlton, WI 54082 / US | [1998/25] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1998/25] | Vertreter | McCarthy, Denis Alexis, et al MacLachlan & Donaldson Unit 10, 4075 Kingswood Road Citywest Business Campus Dublin D24 C56E / IE | [N/P] |
Frühere [1998/25] | McCarthy, Denis Alexis, et al MacLachlan & Donaldson 47 Merrion Square Dublin 2 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96926257.5 | 09.08.1996 | [1998/25] | WO1996US12762 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950002153P | 11.08.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 2153 P | [1998/52] |
Frühere [1998/51] | US19950002153 | 11.08.1995 | |
Frühere [1998/25] | US19950002153 | 11.08.1995 | |
US19960694228 | 08.08.1996 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9706670 | Datum: | 27.02.1997 | Sprache: | EN | [1997/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0847235 | Datum: | 17.06.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.02.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 27.02.1997 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.09.1998 | Klassifikation | IPC: | A01J25/00, A23C19/00 | [1998/25] | CPC: |
A01J25/002 (EP);
A01J25/114 (EP);
A23C19/024 (EP);
A23C19/0285 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN KOAGULATION VON KÄSE | [1998/25] | Englisch: | CONTINUOUS CHEESE COAGULATION METHOD | [1998/25] | Französisch: | PROCEDE DE COAGULATION D'UN FROMAGE EN CONTINU | [1998/25] | Eintritt in die regionale Phase | 10.03.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.03.1998 | Recherchengebühr entrichtet | 10.03.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.03.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.03.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 10.03.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/25] | 27.07.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.01.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.04.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 03.08.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.11.2001 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/21] | 21.12.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2002/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.07.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1810154 (NII PO MLETCHNA PROMICHLENOST) [A] 1-3 * page 6, paragraph 2 - page 10, paragraph 1 * * figures 1,2; claim - * | Internationale Recherche | [A]US4217818 (HAZEN GRETZ L [US]); | [A]US5032417 (JAY JEFFREY L [US]) | vom Anmelder | US4964334 | US4309941 |