EP0843182 - Hindernis-Sensor mit Kollimation und Fokussierung der emittierten Wellen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1998/21] | Hindernis-Sensor mit Kollimation und Fokussierung des emmittierten Schalbes | ||
[2003/21] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.08.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 14.08.2013 [2013/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Baldi, Franco Via Preneste, 8 Milan / IT | [1998/21] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1998/21] | Vertreter | Lecce, Giovanni Lecce & Calciati S.r.l. Internazionale Brevetti Via Monte Rosa, 14 20149 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1998/21] | Lecce, Giovanni Dott. Giovanni Lecce & C. S.r.l. Via G. Negri 10 20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97119777.7 | 12.11.1997 | [1998/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1996RE00089 | 18.11.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT RE960089 | IT1997RE00080 | 28.10.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT RE970080 | [1998/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0843182 | Datum: | 20.05.1998 | Sprache: | EN | [1998/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0843182 | Datum: | 26.05.1999 | [1999/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0843182 | Datum: | 22.10.2003 | Sprache: | EN | [2003/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.04.1999 | Klassifikation | IPC: | G01S13/93, G01S7/03, H01Q19/08 | [1999/21] | CPC: |
H01Q19/08 (EP,US);
G01S17/00 (KR);
G01S13/931 (EP,US);
G01S7/032 (EP,US);
G01S2013/9325 (EP,US)
|
Frühere IPC [1998/21] | G01S13/93 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/05] |
Frühere [1998/21] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hindernis-Sensor mit Kollimation und Fokussierung der emittierten Wellen | [2003/21] | Englisch: | Obstacle sensor operating by collimation and focusing of the emitted wave | [1998/21] | Französisch: | Senseur d'obstacles par collimation et focalisation de l'onde émise | [1998/21] |
Frühere [1998/21] | Hindernis-Sensor mit Kollimation und Fokussierung des emmittierten Schalbes | Prüfungsverfahren | 07.10.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/50] | 29.07.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.01.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.07.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.07.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.10.2003 | BE | 22.10.2003 | FI | 22.10.2003 | NL | 22.10.2003 | IE | 12.11.2003 | LU | 12.11.2003 | MC | 30.11.2003 | DK | 22.01.2004 | GR | 22.01.2004 | PT | 22.03.2004 | [2013/33] |
Frühere [2008/07] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
IE | 12.11.2003 | ||
LU | 12.11.2003 | ||
MC | 30.11.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
PT | 22.03.2004 | ||
Frühere [2005/23] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
IE | 12.11.2003 | ||
LU | 12.11.2003 | ||
MC | 30.11.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
Frühere [2005/03] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
IE | 12.11.2003 | ||
MC | 30.11.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
Frühere [2005/02] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
MC | 30.11.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
Frühere [2004/52] | AT | 22.10.2003 | |
BE | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
Frühere [2004/41] | AT | 22.10.2003 | |
FI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
DK | 22.01.2004 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
Frühere [2004/40] | AT | 22.10.2003 | |
FI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
Frühere [2004/33] | AT | 22.10.2003 | |
CH | 22.10.2003 | ||
FI | 22.10.2003 | ||
LI | 22.10.2003 | ||
NL | 22.10.2003 | ||
GR | 22.01.2004 | ||
Frühere [2004/31] | AT | 22.10.2003 | |
FI | 22.10.2003 | ||
Frühere [2004/26] | FI | 22.10.2003 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5455589 (HUGUENIN GEORGE R [US], et al) [A] 1 * abstract * * column 3, line 54 - column 4, line 19 *; | [A]DE4412770 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A] - QUEMENEUR P ET AL, "A LOW COST W-BAND DOPPLER RADAR", 24TH. EUROPEAN MICROWAVE CONFERENCE PROCEEDINGS, CANNES, SEPT. 5 - 8, 1994, EUROPEAN MICROWAVE MANAGEMENT COMMITTEE, (19940905), vol. 1, no. CONF. 24, pages 407 - 412, XP000643191 [A] 1 * page 408 - page 409; figure 4 * |