EP0832042 - METHODE ZUR ENTFERNUNG VON EISEN- UND CHROMVERBINDUNGEN AUS EINER WÄSSRIGEN ELEKTROLYTLÖSUNG SOWIE DEREN VERWENDUNG IN DER ELEKTROCHEMISCHEN BEARBEITUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.08.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 24.09.2008 [2008/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [2008/39] |
Frühere [2001/39] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Frühere [1998/14] | Für alle benannten Staaten PHILIPS ELECTRONICS N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
SCHUURMAN, Arend Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
FABER, Johan Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1998/14] | Vertreter | van der Veer, Johannis Leendert, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1998/14] | van der Veer, Johannis Leendert, et al International Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97903541.7 | 10.03.1997 | [1998/14] | WO1997IB00212 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19960200831 | 27.03.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 96200831 | [1998/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9735810 | Datum: | 02.10.1997 | Sprache: | EN | [1997/42] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0832042 | Datum: | 01.04.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.10.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0832042 | Datum: | 26.09.2001 | Sprache: | EN | [2001/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 06.11.1997 | Klassifikation | IPC: | C02F9/00, B23H3/10 | [1998/14] | CPC: |
C02F9/00 (EP,US);
B23H3/10 (EP,US);
C02F1/62 (EP,US);
C02F1/64 (EP,US);
C02F1/722 (EP,US);
C02F2101/22 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1998/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | METHODE ZUR ENTFERNUNG VON EISEN- UND CHROMVERBINDUNGEN AUS EINER WÄSSRIGEN ELEKTROLYTLÖSUNG SOWIE DEREN VERWENDUNG IN DER ELEKTROCHEMISCHEN BEARBEITUNG | [1998/14] | Englisch: | A METHOD OF REMOVING IRON COMPOUNDS AND CHROMIUM COMPOUNDS FROM AN AQUEOUS ELECTROLYTIC SOLUTION AS WELL AS THE USE OF THIS METHOD IN ELECTROCHEMICAL MACHINING | [1998/14] | Französisch: | PROCEDE POUR ELIMINER LES COMPOSES DE FER ET LES COMPOSES DE CHROME PRESENTS DANS UNE SOLUTION ELECTROLYTIQUE AQUEUSE ET UTILISATION DE CE PROCEDE DANS UNE OPERATION D'USINAGE ELECTROCHIMIQUE | [1998/14] | Eintritt in die regionale Phase | 29.12.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.12.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.05.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.05.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/40] | 20.12.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.04.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.03.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.06.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 26.09.2001 | [2003/09] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3896209 (FOURNIER LOUIS BYRON, et al); | [A]US4321149 (HAWXHURST MARGARET H, et al); | [A]US4040920 (TAKADA KOJI, et al) |