EP0885133 - RADIALER REIFEN MIT EINER KARKASSE, DEREN ÜBERLAPPUNGSSPLEISSEN MIT EINSCHNITTEN VERSEHEN IST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1998/52] | RADIALER REIFEN MIT EINER KARKASSE, DEREN ÜBERLAPPUNSSPLEISSEN MIT EINSCHNITTENVERSEHEN IST | ||
[2001/45] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.09.2003 [2003/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN & CIE 12, Cours Sablon F-63040 Clermont-Ferrand Cédex 01 / FR | [N/P] |
Frühere [1998/52] | Für alle benannten Staaten COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN & CIE 12, Cours Sablon F-63040 Clermont-Ferrand Cédex 01 / FR | Erfinder | 01 /
CHANDEZON, Pierre 43, rue de Beausoleil F-63100 Clermont-Ferrand / FR | 02 /
BILLIERES, Jean 7, rue du Parc-de-Montjuzet F-63100 Clermont-Ferrand / FR | [1998/52] | Vertreter | Hiebel, Robert Michelin & Cie, Service SGD/LG/PI LAD 63040 Clermont-Ferrand Cedex 09 / FR | [N/P] |
Frühere [1998/52] | Hiebel, Robert Michelin & Cie, Service SGD/LG/PI LAD 63040 Clermont-Ferrand Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97905117.4 | 28.02.1997 | [1998/52] | WO1997EP00971 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19960002866 | 05.03.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9602866 | [1998/52] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9732740 | Datum: | 12.09.1997 | Sprache: | FR | [1997/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0885133 | Datum: | 23.12.1998 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 12.09.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0885133 | Datum: | 11.09.2002 | Sprache: | FR | [2002/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.09.1997 | Klassifikation | IPC: | B60C9/08 | [1998/52] | CPC: |
B60C9/08 (EP,KR,US);
Y10T152/10855 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1998/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RADIALER REIFEN MIT EINER KARKASSE, DEREN ÜBERLAPPUNGSSPLEISSEN MIT EINSCHNITTEN VERSEHEN IST | [2001/45] | Englisch: | RADIAL TYRE COMPRISING A CARCASS PLY WITH A NOTCHED LAP WELD | [1998/52] | Französisch: | PNEU RADIAL COMPORTANT UNE NAPPE CARCASSE DONT LA SOUDURE PAR RECOUVREMENT EST POURVUE DE DECOUPES | [1998/52] |
Frühere [1998/52] | RADIALER REIFEN MIT EINER KARKASSE, DEREN ÜBERLAPPUNSSPLEISSEN MIT EINSCHNITTENVERSEHEN IST | Eintritt in die regionale Phase | 05.10.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.10.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.10.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.09.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 05.10.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/52] | 24.10.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.06.2001 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 20.06.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.03.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.07.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.07.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.06.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/36] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 20.06.2001 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 20.06.2001 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 11.07.2001 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [PX]EP0707984 (SUMITOMO RUBBER IND [JP]) [PX] 1-6,9,11-14 * column 3 - column 4; figure -; claim - *; | [A]EP0120623 (GEN TIRE & RUBBER CO [US]) [A] 1 * figure -; claim - *; | [DA]EP0117137 (GEN TIRE & RUBBER CO [US]) [DA] 1-14; | [AD]JPS6183025 | [AD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860903), vol. 010, no. 257, Database accession no. (M - 513), & JP61083025 A 19860426 (TOYO TIRE & RUBBER CO LTD) [AD] 1 * abstract * |