EP0944055 - Spulenhalterung mit integriertem Bremsmoment-Mechanismus [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.09.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 15.06.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 19.11.2008 [2008/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Frühere [2006/43] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [1999/38] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Ohaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
Konishi, Akio 408-3, Kamo Sanda-shi, Hyogo 669-1311 / JP | 02 /
Hirabayashi, Koichiro 9-5, Yamanoue 1-chome Hirakata-shi, Osaka 573-0047 / JP | 03 /
Ueda, Shigeo 10-4, Suehiro-cho Neyagawa-shi, Osaka 572-0009 / JP | 04 /
Terao, Tatsuo 1620-94. Hagyu Niihama-shi, Ehime 792-0050 / JP | [1999/38] | Vertreter | Kügele, Bernhard, et al Novagraaf International SA Chemin de l'Echo 3 1213 Onex / CH | [N/P] |
Frühere [1999/38] | Kügele, Bernhard, et al NOVAPAT INTERNATIONAL SA, 9, Rue du Valais 1202 Genève / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99105322.4 | 16.03.1999 | [1999/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980070173 | 19.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 7017398 | [1999/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0944055 | Datum: | 22.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0944055 | Datum: | 19.06.2002 | [2002/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0944055 | Datum: | 25.10.2006 | Sprache: | EN | [2006/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.2002 | Klassifikation | IPC: | G11B15/32, G11B15/50 | [1999/38] | CPC: |
G11B15/32 (EP,KR,US);
G11B15/43 (EP,KR,US);
G11B15/50 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2003/11] |
Frühere [1999/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spulenhalterung mit integriertem Bremsmoment-Mechanismus | [1999/38] | Englisch: | Reel stand integrating brake torque mechanism | [1999/38] | Französisch: | Support de bobine avec mécanisme à couple de freinage intégré | [1999/38] | Prüfungsverfahren | 30.08.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/45] | 24.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.09.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.06.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.09.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.09.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.07.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4413793 (KOMATSUBARA MASAHIRO [JP], et al) [X] 1-8 * column 2, line 31 - line 68 * * column 5, line 15 - column 6, line 38; figure - *; | [X]US4609164 (KOMATSUBARA MASAHIRO [JP], et al) [X] 1-8 * column 2, line 33 - column 3, line 2 * * column 5, line 52 - column 8, line 34; figure - *; | [A]US4917328 (KOBAYASHI JUNJI [JP], et al) [A] 1,2 * column 3, line 30 - line 64; figure 4 *; | [A]EP0574270 (TOSHIBA KK [JP]) [A] 1,2 * column A; figure - *; | [A]US5669567 (CHIU MING-JER [TW]) [A] 1,2* column A; figure - *; | [A]GB2311646 (DAEWOO ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-4 * column A; figure - * * page 2, line 7 - page 3, line 14 * |