EP0981088 - Système, méthode et appareil de test de logiciel [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.07.2003 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2003 | Demande réputée retirée | publié le 10.09.2003 [2003/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ericsson Inc. 7001 Development Drive P.O. Box 13969 Research Triangle Park, NC 27709 / US | [N/P] |
Précédent [2000/08] | Pour tous les Etats désignés ERICSSON INC. 7001 Development Drive, P.O. Box 13969 Research Triangle Park, NC 27709 / US | Inventeur(s) | 01 /
Tidwell, Paul Damian 3409 Bridgewater Drive Rowlett, Texas 75088 / US | [2000/08] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/08] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99115164.8 | 13.08.1999 | [2000/08] | Numéro de priorité, date | US19980135539 | 17.08.1998 Format original publié: US 135539 | [2000/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0981088 | Date: | 23.02.2000 | Langue: | EN | [2000/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.12.1999 | Classification | IPC: | G06F11/00 | [2000/08] | CPC: |
G06F11/3688 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [2000/45] |
Précédent [2000/08] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | System, Verfahren und Vorrichtung zum Testen von Software | [2000/08] | Anglais: | System, method and apparatus for software testing | [2000/08] | Français: | Système, méthode et appareil de test de logiciel | [2000/08] | Procédure dexamen | 17.08.2000 | Requête en examen déposée [2000/42] | 01.03.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/37] | 09.04.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2002 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0520708 (DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION) [X] 1-15 * page 3, line 50 - page 4, line 26 * |