EP0959277 - Arrangement comprenant un arbre rotatif et un dispositif d'étanchéité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1999/47] | Dispositif d'étanchéité | ||
[2003/42] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.02.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.02.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.04.2005 [2005/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ITT Manufacturing Enterprises, Inc. 1105 North Market Street Suite 1217 Wilmington, Delaware 19801 / US | [N/P] |
Précédent [1999/47] | Pour tous les Etats désignés ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC. 1105 North Market Street, Suite 1217 Wilmington, Delaware 19801 / US | Inventeur(s) | 01 /
Bratthäll, Johan Borevägen 6 Saltsjö-Boo / SE | [1999/47] | Mandataire(s) | Holmberg, Nils Anders Patrik, et al BRANN AB P.O. Box 12246 102 26 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2004/10] | Holmberg, Nils Anders Patrik, et al Dr Ludwig Brann Patentbyra AB P.O. Box 17192 104 62 Stockholm / SE | ||
Précédent [1999/47] | Larsson, Sten ITT FLYGT AB Box 1309 171 25 Solna / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 99850040.9 | 18.03.1999 | [1999/47] | Numéro de priorité, date | SE19980001731 | 18.05.1998 Format original publié: SE 9801731 | [1999/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0959277 | Date: | 24.11.1999 | Langue: | EN | [1999/47] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0959277 | Date: | 09.08.2000 | [2000/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0959277 | Date: | 14.04.2004 | Langue: | EN | [2004/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.06.2000 | Classification | IPC: | F16J15/34 | [1999/47] | CPC: |
F16J15/3404 (EP,US);
F16J15/3484 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT [2001/17] |
Précédent [1999/47] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Eine eine Welle und eine Dichtungsvorrichtung umfassende Einrichtung | [2003/42] | Anglais: | An arrangement comprising a rotary shaft and a seal device | [2003/42] | Français: | Arrangement comprenant un arbre rotatif et un dispositif d'étanchéité | [2003/42] |
Précédent [1999/47] | Dichtungsvorrichtung | ||
Précédent [1999/47] | A seal device | ||
Précédent [1999/47] | Dispositif d'étanchéité | Procédure d'examen | 02.10.2000 | Requête en examen déposée [2000/49] | 19.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.04.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.10.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.11.2003 | Taxe de délivrance payée | 10.11.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.01.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE7110850U (SONESSON PUMPINDUSTRIE AB) [A] 1 * page 3, line 7 - page 4, line 19 * * figure 1 *; | [A]US2628852 (VOYTECH CHARLES F) [A] 1 * column 4, lines 12-52 ** figure 1 *; | [A]FR2008305 (EMU UNTERWASSERPUMPEN) [A] 1 * page 4, line 23 - page 5, line 8 * * figure 1 *; | [A]BE747755 (SUSSMEYER LOUIS) [A] 1 * page 3, lines 17-24 * * figure . *; | [X]US3888495 (MAYER EHRHARD) [X] 1 * column 1, lines 12-16 * * column 4, lines 33-48 * * column 5, lines 25-47 * * figure . *; | [A]US5238253 (SIEGHARTNER LEONARD J [US]) [A] 1 * column 3, line 60 - column 4, line 47 * * claim 1 * * figure 1 * | par le demandeur | SE381318 | SE200144 | SE466925 | SE327904 |