EP0989048 - Hydraulisches System für Ackerschlepper und selbstfahrende Arbeitsmaschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.12.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.01.2005 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 16.03.2005 [2005/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZF Friedrichshafen AG Graf-von-Soden-Platz 1 88046 Friedrichshafen / DE | [N/P] |
Frühere [2003/08] | Für alle benannten Staaten ZF FRIEDRICHSHAFEN Aktiengesellschaft 88038 Friedrichshafen / DE | ||
Frühere [2001/11] | Für alle benannten Staaten ZF FRIEDRICHSHAFEN Aktiengesellschaft 88038 Friedrichshafen / DE | ||
Frühere [2000/13] | Für alle benannten Staaten STEYR-DAIMLER-PUCH AKTIENGESELLSCHAFT Franz-Josefs-Kai 51 1010 Wien / AT | Erfinder | 01 /
Vemmer, Friedrich Leo-Gabler-Strasse 53/14 4400 Steyr / AT | [2000/13] | Vertreter | Kovac, Werner MAGNA EUROPA AG Patentabteilung Magna-Strasse 1 2522 Oberwaltersdorf / AT | [N/P] |
Frühere [2001/11] | Kovac, Werner, Dipl.-Ing. c/o MAGNA EUROPA AG Patentabteilung 2. Haidequerstrasse 3 1111 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99890302.5 | 22.09.1999 | [2000/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT19980000624U | 25.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 62498 U | [2000/13] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0989048 | Datum: | 29.03.2000 | Sprache: | DE | [2000/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0989048 | Datum: | 19.02.2003 | Sprache: | DE | [2003/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.12.1999 | Klassifikation | IPC: | B62D5/07, F15B11/17, E02F9/22, B60R16/08 | [2000/13] | CPC: |
B62D5/07 (EP,US);
E02F9/2239 (EP);
E02F9/2292 (EP);
F15B11/162 (EP);
F15B11/17 (EP);
F16H61/0025 (EP);
F16H61/0031 (EP);
B60Y2200/22 (EP);
F15B2211/20584 (EP);
F15B2211/40507 (EP);
F15B2211/4053 (EP);
F15B2211/46 (EP);
F15B2211/50554 (EP);
F15B2211/6054 (EP);
F15B2211/6055 (EP);
F15B2211/615 (EP);
F15B2211/62 (EP);
F15B2211/7142 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, GB, IT [2000/50] |
Frühere [2000/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hydraulisches System für Ackerschlepper und selbstfahrende Arbeitsmaschinen | [2000/13] | Englisch: | Hydraulic system for tractors and self-propelled construction vehicles | [2000/13] | Französisch: | Système hydraulique pour les tracteurs et les machines de travail automoteurs | [2000/13] | Prüfungsverfahren | 14.09.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/48] | 06.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.12.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.12.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.11.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.09.2003 | [2005/11] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS62164923 ; | [A]US4321793 (URANAKA KYOJI, et al) [A] 1 * column 4, line 59 - column 5, line 25; figure 1 *; | [A]US4337620 (JOHNSON OLIVER W) [A] 1* abstract *; | [A]EP0164603 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-3,6 * page 5, paragraph 2 * * page 8, paragraph 2 * * figures 1,2,5 *; | [A]DE3427436 (LINDE AG [DE]) [A] 1 * page 5, line 28 - page 6, line 7; figure . *; | [A]EP0314637 (SAME SPA [IT]) [A] 1 * abstract *; | [DA] - KLOTZBÜCHER, "Energieverluste in Hydrauliksystemen von Ackerschleppern", GRUNDL. LANDTECHNIK, Düsseldorf, DE, (1984), vol. 34, no. 6, pages 250 - 251, XP000863428 [DA] 1,2,6 * paragraph [03.4]; figure 6 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19871225), vol. 011, no. 397, Database accession no. (M - 655), & JP62164923 A 19870721 (KOMATSU) [A] 1 * abstract * |