EP3217082 - BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG MIT EINEM VARIABLEN LICHTEMISSIONSWINKEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 21.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.01.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.09.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.03.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 11.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ARTEMIDE S.p.A. Corso Monforte 19 20122 Milano / IT | [2017/37] | Erfinder | 01 /
ZANOLA, Fabio Via Garibaldi, 97 23873 Missaglia / IT | 02 /
PORCARO, Luca c/o ARTEMIDE S.p.A. Corso Monforte, 19 20122 Milano / IT | 03 /
FRANZOSI, Roberto Via Cenisio, 74 20154 Milano / IT | [2021/12] |
Frühere [2017/37] | 01 /
ZANOLA, Fabio Via Garibaldi, 97 23873 MISSAGLIA / IT | ||
02 /
PORCARO, Luca c/o ARTEMIDE S.p.A. Corso Monforte, 19 20122 MILANO / IT | |||
03 /
FRANZOSI, Roberto Via Cenisio, 74 20154 MILANO / IT | Vertreter | Cernuzzi, Daniele, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2017/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17160446.5 | 10.03.2017 | [2017/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2016UA01590 | 11.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT UA20161590 | [2017/37] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3217082 | Datum: | 13.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3217082 | Datum: | 23.02.2022 | Sprache: | EN | [2022/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.06.2017 | Klassifikation | IPC: | F21V14/02, F21V21/30, F21K9/65, // F21Y115/10, F21V29/74, H05B45/10 | [2021/37] | CPC: |
H05B45/10 (EP,US);
F21K9/65 (EP,US);
F21V14/02 (EP,US);
F21V21/30 (EP,US);
F21V23/008 (US);
F21V23/04 (US);
|
Frühere IPC [2017/37] | F21V14/02, F21V21/30, F21K9/65, // F21Y115/10, F21V29/74 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/16] |
Frühere [2017/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG MIT EINEM VARIABLEN LICHTEMISSIONSWINKEL | [2017/37] | Englisch: | LIGHTING APPARATUS WITH A VARIABLE LIGHT BEAM EMISSION ANGLE | [2017/37] | Französisch: | APPAREIL D'ÉCLAIRAGE AVEC ANGLE DE FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE VARIABLE | [2017/37] | Prüfungsverfahren | 10.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.03.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/16] | 16.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.02.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.08.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.09.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.01.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.01.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.01.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 24.11.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.03.2017 | AL | 23.02.2022 | AT | 23.02.2022 | CY | 23.02.2022 | CZ | 23.02.2022 | DK | 23.02.2022 | EE | 23.02.2022 | ES | 23.02.2022 | FI | 23.02.2022 | HR | 23.02.2022 | LT | 23.02.2022 | LV | 23.02.2022 | MC | 23.02.2022 | MK | 23.02.2022 | MT | 23.02.2022 | NL | 23.02.2022 | PL | 23.02.2022 | RO | 23.02.2022 | RS | 23.02.2022 | SE | 23.02.2022 | SI | 23.02.2022 | SK | 23.02.2022 | SM | 23.02.2022 | IE | 10.03.2022 | LU | 10.03.2022 | BE | 31.03.2022 | CH | 31.03.2022 | LI | 31.03.2022 | BG | 23.05.2022 | GB | 23.05.2022 | NO | 23.05.2022 | GR | 24.05.2022 | IS | 23.06.2022 | PT | 23.06.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | HU | 10.03.2017 | |
AL | 23.02.2022 | ||
AT | 23.02.2022 | ||
CY | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
MK | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 10.03.2022 | ||
LU | 10.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
GB | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 10.03.2017 | |
AL | 23.02.2022 | ||
AT | 23.02.2022 | ||
CY | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 10.03.2022 | ||
LU | 10.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
GB | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 10.03.2017 | |
AL | 23.02.2022 | ||
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 10.03.2022 | ||
LU | 10.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
GB | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 10.03.2022 | ||
LU | 10.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
GB | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 10.03.2022 | ||
LU | 10.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 10.03.2022 | ||
LU | 10.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 10.03.2022 | ||
LU | 10.03.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 23.02.2022 | |
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 23.02.2022 | |
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 23.02.2022 | |
DK | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/46] | AT | 23.02.2022 | |
DK | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/42] | AT | 23.02.2022 | |
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/39] | AT | 23.02.2022 | |
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AT | 23.02.2022 | |
ES | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/35] | ES | 23.02.2022 | |
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/34] | ES | 23.02.2022 | |
LT | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 23.02.2022 | |
NO | 23.05.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE202007008232U (RICHTER TIM [DE]) [X] 1,2,4-6,8,13 * figures 1-6, 9-11 * * paragraphs [0045] - [0058] *; | [X]US2009237924 (LADEWIG CHRISTOPHER G [US]) [X] 1,4-6,8,13,14 * paragraphs [0018] - [0024] - [0 38] - [0042] *; | [XI]WO2011081337 (AMOLUXE CO LTD, et al) [X] 1-6,8,13,14 * figures 1-5 * * Whole desription * [I] 15-18; | [XYI]US2011170288 (KIM STEVEN [US]) [X] 1 * figures 1a-3d, 9-10f * * paragraphs [0044] , [0 45] , [0 49] - [0059] - [0 66] - [0069] * [Y] 7,11,12,15-18 [I] 3-6,13,14; | [I]EP2378193 (AMOLUXE CO LTD [KR]) [I] 13-17 * figures 1, 6-8 ** paragraphs [0058] - [0064] - [0 70] , [0 71] *; | [X]EP2428720 (WOODGATE TERENCE [GB]) [X] 1,2,4-6,8 * figures 1, 2, 8A-9B * * paragraphs [0039] - [0053] *; | [XY]DE102010060796 (SAILER ROLAND [DE]) [X] 1-6,9,10,13 * figures 1-3, 5a * * paragraphs [0018] - [0029] * [Y] 7,11,12; | [Y]KR20130005491U (HWANG Y K) [Y] 15-18 * figures 1, 4, 5, 7, 9 * | Prüfung | US2009318771 | US2014066722 |