Hilfe



Datumsbereich

Für die Suche nach Datumsbereichen im Modus "Erweiterte Suche" sind folgende Eingaben zulässig:


Beispiele

Suchergebnisse

2005:2007

In den Jahren 2005, 2006 und 2007 veröffentlichte Anmeldungen.

200501:200701


2005-01:2007-01


01.2005:01.2007

Zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Januar 2007 veröffentlichte Anmeldungen.

20120101:20120315


01.01.2012:15.03.2012

Zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 15. März 2012 veröffentlichte Anmeldungen.

Für die Suche nach Datumsbereichen im Modus "Smart search" sind folgende Eingaben zulässig (das System führt die Suche im Feld "Veröffentlichungsdatum" (pd) durch):


Beispiele

Suchergebnisse

2005:2007


pd=2005,2007


pd="2005 2007"


pd="2005,2007"


pd="2005, 2007"


pd="2005:2007"


pd within "2005, 2007"


pd within "2005,2007"


pd within "2005 2007"

In den Jahren 2005, 2006 und 2007 veröffentlichte Anmeldungen.

200501:200701


2005-01:2007-01


01.2005:01.2007


pd="200501:200701"


pd="2005-01:2007-01"


pd="01.2005:01.2007"


pd="01/2005:01/2007"

Zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Januar 2007 veröffentlichte Anmeldungen.

pd >200501


pd >2005-01


pd >01.2005


pd >01/2005

Nach Januar 2005 veröffentlichte Anmeldungen.

20120101:20120315


01.01.2012:15.03.2012


pd within "20120101,20120315"


pd within "2012-01-01,2012-03-15"


pd within "01.01.2012,15.03.2012"


pd within "01/01/2012,15/03/2012"


pd >=20120101 AND pd <=20120315


pd >=2012-01-01 AND pd <=2012-03-15


pd >=01.01.2012 AND pd <=15.03.2012


pd >=01/01/2012 AND pd <=15/03/2012

Zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 15. März 2012 veröffentlichte Anmeldungen.