Kurzmeldungen

Frankrecih beteiligt sich am Vereinigten Register

Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier .

2019.10.30

Assistent zum Europäischen Patentregister aktualisiert

Um Ihnen die bestmögliche Lernerfahrung zu bieten haben wir eine aktualisierte Version der online Lerneinheiten des Assistenten zum Europäischen Patentregister mit den jüngsten Änderungen im Europäischen Patentregister veröffentlicht.

2019.08.29

Das Malta-Patentregister beteiligt sich am Deep Link

Nähere Informationen zum Deep Link finden Sie hier .

2019.01.28

Estland beteiligt sich am Vereinigten Register

Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier .

2018.09.10

Das Vereinigte Königreich beteiligt sich am Vereinigten Register.

Nähere Informationen zumVereinigten Register finden Sie hier .

2018.05.07

Schweden und Bosnien-Herzegowina beteiligen sich am Vereinigten Register.

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

2018.03.13

Norwegen beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

2018.01.25

Belgien beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

07.11.2017

Slowakei beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

10.10.2017

Portugal beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

27.09.2017

Monaco beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

31.07.2017

Globale Akte - RSS-Feeds zu einzelnen Akten und zu Familienmitgliedern erleichtern nun Patentüberwachung

Nähere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.

19.06.2017

Bulgarien beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

04.05.2017

Polen beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

09.02.2017

Neu: Erweiterung der globalen Akte

Der Dienst "Globale Akte" (Global Dossier) wurde erweitert. Nähere Informationen finden Sie hier.

15.11.2016

Neue Version des Europäischen Patentregisters

Die neue Version des Europäischen Patentregisters steht zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.

07.11.2016

Spanien beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

05.09.2016

Litauen beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

05.07.2016

Kroatien beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

21.06.2016

Die Niederlande und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien beteiligen sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

10.05.2016

Griechenland beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

18.03.2016