Flash info

La France participe au Registre fédéré

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2019.10.30

Assistant du Registre européen des brevets actualisé

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible pour apprendre, nous avons lancé une version mis à jour du tutoriel en ligne de l'Assistant du Registre européen des brevets qui inclut des changements récents dans le Registre européen des brevets.

2019.08.29

Le Registre de brevets de Malte participe aux liens profonds

Cliquez ici pour plus d'informations sur les liens profonds.

2019.01.28

L‘Estonie participe au Registre fédéré

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2018.09.10

Le Royaume-Uni participe au Registre fédéré.

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2018.05.07

La Suède et la Bosnie-Herzégovine participent au Registre fédéré.

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

2018.03.13

La Norvège participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

2018.01.25

Belgique participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

07.11.2017

Slovaquie participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

10.10.2017

Portugal participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

27.09.2017

Monaco participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

31.07.2017

Dossier mondial – les flux RSS pour des dossiers individuels et des dossiers de membres de la famille de brevets sont désormais disponibles pour la surveillance des brevets

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les notes de version.

19.06.2017

La Bulgarie participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

04.05.2017

La Pologne participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

09.02.2017

Nouveau: Extension du service de dossier mondial

Le service de dossier mondial a maintenant été étendu. Cliquez ici pour plus d'informations

15.11.2016

Neue Version des Europäischen Patentregisters

Une nouvelle version du Registre européen des brevets a été lancée. Pour en savoir plus, veuillez consulter les notes de version.

07.11.2016

L‘Espagne participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

05.09.2016

Lituanie participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

05.07.2016

Croatie participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

21.06.2016

Pays-Bas et L’ex-République yougoslave de Macédoine participent au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

10.05.2016

La Grèce participe au Service fédéré des registres européens de brevets (Registre fédéré)

Cliquez ici pour plus d'informations sur le Service fédéré des registres européens de brevets.

18.03.2016