Kurzmeldungen

Neu: Erweiterung der globalen Akte

Der Dienst "Globale Akte" (Global Dossier) wurde erweitert. Nähere Informationen finden Sie hier.

15.11.2016

Neue Version des Europäischen Patentregisters

Die neue Version des Europäischen Patentregisters steht zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.

07.11.2016

Spanien beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

05.09.2016

Litauen beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

05.07.2016

Kroatien beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

21.06.2016

Die Niederlande und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien beteiligen sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

10.05.2016

Griechenland beteiligt sich am Vereinigten europäischen Registerdienst

Nähere Informationen zum Vereinigten europäischen Registerdienst finden Sie hier .

18.03.2016