Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

The incorrect indication of older events appearing now as the most recent event could lead to confusion and the EPO has worked as fast as possible to correct the issue. However, additional corrections might still be necessary.

The incorrect information only affects the “Most recent event” indication and “Event history”. The European Patent Register still indicates the correct patent status for these applications.

We apologise for any inconvenience this may have caused.

Should you require more information please contact support@epo.org .

2019.04.15

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

2019.03.18

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
Sonntag, 17.03.2019, 09.00 Uhr-19.00 Uhr MEZ

2019.03.14

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

2019.01.21

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
Samstag, 19.01.2019, 07.00 Uhr-14.30 Uhr MEZ

2019.01.16

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

2018.12.31

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
Donnerstag, 27.12.2018, 12.00 Uhr - Montag, 31.12.2018, 08.00 Uhr MEZ

2018.12.18

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

2018.10.30

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
Montag, 29.10.2018, 19.00 - 23.00 Uhr MEZ

2018.10.29

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

2018.10.29

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
Sonntag, 28.10.2018, 02.00 – 6.00 Uhr MEZ

2018.10.24

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

2018.10.08

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
Sonntag, 07.10.2018, 08.00 – 12.00 Uhr MEZ

2018.10.05

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

2018.07.30

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Wartungsarbeiten:
Sonntag, 29.07.2018, 05.00 – 09.00 Uhr MEZ

2018.07.23

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Wartungsarbeiten:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

2018.04.16

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
So. 15.04.2018 08.00 – 12.00 Uhr MEZ

2018.04.13

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Wartungsarbeiten:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

2018.01.29

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
So. 28.01.2018 05.30 – 07.30 Uhr MEZ

2018.01.24

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Wartungsarbeiten:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

02.11.2017

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
So. 29.10.2017 03.00 – 05.00 Uhr MEZ

29.10.2017

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Wartungsarbeiten:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

28.08.2017

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
So. 27.08.2017 05.00 – 07.00 Uhr MEZ

25.08.2017

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Wartungsarbeiten:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Samstag).

20.07.2017

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
So. 16.07.2017 05.00 – 07.00 Uhr MEZ

12.07.2017

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
So. 25.06.2017 05.30 – 07.30 Uhr MEZ.

20.06.2017

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechung:
So. 21.05.2017 05.00 – 08.00 Uhr MEZ.

11.05.2017

Geplante Wartungsarbeiten

Wegen technischer Wartungsarbeiten sind die Online-Dienste des EPA am Sonntag, den 30. Oktober in
der Zeit von 02.00 bis 04.00 MEZ sowie Montag den 31. Oktober 2016 von 18.30 bis 18.45 MEZ
vorübergehend nicht verfügbar.
Wir bitten Sie, etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

28.10.2016

Geplante Wartungsarbeiten

Wegen technischer Wartungsarbeiten sind die Online-Dienste des EPA am Sonntag, den 4. September
2016 in der Zeit von zumindest 05.30 bis 09.30 MEZ vorübergehend nicht verfügbar.
Wir bitten Sie, etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

31.08.2016

Geplante Wartungsarbeiten

Unterbrechungen:
So 29. Mai 2016 05.30 – 07.30 Uhr MEZ

25.05.2016

Unterbrechung

So 29. Mai 2016 05.30 – 07.30 Uhr MEZ

25.05.2016

Unterbrechung

Sa 21.05.2016 09.00 – 09.30 Uhr MEZ

19.05.2016

Unterbrechung

Sonntag 20. März 2016 10.00 - 18.00 Uhr MEZ

14.03.2016

Geplante Wartungsarbeiten

Mo - Sa 5.00 - 5.15 Uhr MEZ; So 5.00 - 6.00 Uhr MEZ.

01.01.2016