Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

The incorrect indication of older events appearing now as the most recent event could lead to confusion and the EPO has worked as fast as possible to correct the issue. However, additional corrections might still be necessary.

The incorrect information only affects the “Most recent event” indication and “Event history”. The European Patent Register still indicates the correct patent status for these applications.

We apologise for any inconvenience this may have caused.

Should you require more information please contact support@epo.org .

2019.04.15

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi.

2019.03.18

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités:
Dimanche, 17.03.2019, 09 h 00 h - 19 h 00 HEC

2019.03.14

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi.

2019.01.21

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités:
Samedi, 19.01.2019, 07 h 00 h - 14 h 30 HEC

2019.01.16

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi.

2018.12.31

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités:
Jeudi, 27.12.2018, 12 h 00 h - lundi, 31.12.2018, 08 h 00 HEC

2018.12.18

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi.

2018.10.30

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités:
Lundi, 29.10.2018, 19 h 00 - 23 h 00 HEC

2018.10.29

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi.

2018.10.29

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités:
Dimanche, 28.10.2018, 02 h 00 – 06 h 00 HEC

2018.10.24

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi.

2018.10.08

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités:
Dimanche, 07.10.2018, 08 h 00 – 12 h 00 HEC

2018.10.05

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi.

2018.07.30

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités:
Dimanche, 29.07.2018, 05 h 00 – 09 h 00 HEC

2018.07.23

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi

2018.04.16

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités du Registre européen des brevets:
Dimanche 15.04.2018 08.00 – 12.00 h HEC.

2018.04.13

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi

2018.01.29

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités du Registre européen des brevets:
Dimanche 28.01.2018 05.30 h – 07.00 h HEC.

2018.01.24

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi

02.11.2017

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités du Registre européen des brevets:
Dimanche 29.10.2017 03.00 h – 05.00 h HEC.

29.10.2017

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi

28.08.2017

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités du Registre européen des brevets:
Su. 27.08.2017 05.00 – 07.00 hrs CET

25.08.2017

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au samedi

20.07.2017

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités du Registre européen des brevets:
Dimanche 16.07.2017 05.00 h – 07.00 h HEC.

12.07.2017

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités du Registre européen des brevets:
Dimanche 25.06.2017 05.30 h – 07.30 h HEC.

20.06.2017

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités du Registre européen des brevets:
Dimanche 21.05.2017 05.00 h – 08.00 h HEC.

11.05.2017

Dates prévues pour la maintenance

En raison de travaux de maintenance, l'accès aux services suivants sera momentanément interrompu le
dimanche 30 octobre entre 02:00 et 04:00 HEC et lundi 31 octobre entre 18.30 et 18.45 HEC.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

28.10.2016

Dates prévues pour la maintenance

En raison de travaux de maintenance, l'accès aux services suivants sera momentanément interrompu le
dimanche 4 septembre 2016 entre au moins 05:30 et 09:30 HEC.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

31.08.2016

Dates prévues pour la maintenance

Indisponibilités du Registre européen des brevets:
Dimanche 29.05.2016 05.30 h – 07.30 h HEC.

25.05.2016

Indisponibilité

dimanche 29.05.2016 05.30 h – 07.30 h HEC.

25.05.2016

Indisponibilité

samedi 21.05.2016 09.00 h – 09.30 h HEC.

19.05.2016

Indisponibilité

dimanche 20 mars 2016 10.00 – 18.00 hrs HEC.

14.03.2016

Dates prévues pour la maintenance

lundi-samedi 5 h - 5 h 15 HEC; dimanche 5 h - 6 h HEC.

01.01.2016