EP1027894 - Pharmazeutische Zubereitungen zur Behandlung von entzündlichen Prozessen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 20.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2008 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 23.07.2008 [2008/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg / DE | [2007/12] |
Frühere [2004/35] | Für alle benannten Staaten ZLB Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg / DE | ||
Frühere [2000/33] | Für alle benannten Staaten Aventis Behring Gesellschaft mit beschränkter Haftung Postfach 1230 35002 Marburg / DE | Erfinder | 01 /
Römisch, Jürgen, Dr. Zum Eisenberg 8 35041 Marburg / DE | 02 /
Dickneite, Gerhard, Dr. Zum Neuen Hieb 31 35043 Marburg / DE | 03 /
Gronski, Peter, Dr. Kirchgraben 5 35041 Marburg / DE | 04 /
Vohwinkel, Bernhard, Dr. Lahnblick 3 35041 Marburg / DE | 05 /
Stauss, Harald Pitzacker 6 35232 Dautphetal / DE | 06 /
Gray, Elaine, PhD 112 Westcott Crescent Hanwell, London W7 1PB / GB | 07 /
Souter, Pauline J. 21 Latium Close, Holywell Hill St. Albans, Hertfordshire AL1 1XU / GB | 08 /
Poole, Stephen, PhD 72 Grasmere Ave. London SW19 3DX / GB | [2000/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00101143.6 | 21.01.2000 | [2000/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19990101808 | 28.01.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 99101808 | [2000/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1027894 | Datum: | 16.08.2000 | Sprache: | EN | [2000/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1027894 | Datum: | 24.01.2001 | [2001/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.12.2000 | Klassifikation | IPC: | A61K38/55 | [2001/03] | CPC: |
A61K38/57 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P37/00 (EP)
|
Frühere IPC [2000/33] | A61K38/55, A61P19/00, A61P29/00, A61P37/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Pharmazeutische Zubereitungen zur Behandlung von entzündlichen Prozessen | [2000/33] | Englisch: | Pharmaceutical preparation for the treatment of inflammatory processes | [2000/33] | Französisch: | Préparation pharmaceutique pour le traitement des processus inflammatoires | [2000/33] | Prüfungsverfahren | 24.07.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/38] | 31.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.11.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 14.01.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.09.2005 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 16.09.2005 geplant war | 07.09.2005 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 16.09.2005 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 05.03.2008 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2008/30] | 15.03.2008 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/30] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 14.01.2004 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.01.2004 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 06.02.2004 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0629406 (BEHRINGWERKE AG [DE]) [A] * the whole document * | [A] - JONES H W ET AL, "Inactivation of antithrombin III in synovial fluid from patients with rheumatoid arthritis.", ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, (199803), vol. 57, no. 3, ISSN 0003-4967, pages 162 - 165, XP000961081 [A] 1-4 * the whole document * | [A] - GABAZZA ESTEBAN CESAR ET AL, "Correlation between clotting and collagen metabolism markers in rheumatoid arthritis.", THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, (1994), vol. 71, no. 2, ISSN 0340-6245, pages 199 - 202, XP000961108 [A] 1-4 * the whole document * | [A] - OZORAN K ET AL, "Plasma von Willebrand factor, tissue plasminogen activator, plasminogen activator inhibitor, and antithrombin III levels in Behcet's disease.", BIOSIS, BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US, (1995), Database accession no. PREV199698680301, XP002153787 [A] 1-4 * abstract * | [ ] - SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, (1995), vol. 24, no. 6, ISSN 0300-9742, pages 376 - 382 | [A] - OKAJIMA K ET AL, "The anti-inflammatory properties of antithrombin III: new therapeutic implications.", SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS, (1998) 24 (1) 27-32, XP002116841 [A] 1-4 * the whole document * | [A] - DICKNEITE, G. (1), "Preclinical evaluation of antithrombin III in experimental sepsis and DIC.", BLOOD, (NOV. 15, 1998) VOL. 92, NO. 10 SUPPL. 1 PART 1-2, PP. 357A. MEETING INFO.: 40TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY MIAMI BEACH, FLORIDA, USA DECEMBER 4-8, 1998 THE AMERICAN SOCIETY OF HEAMATOLOGY., XP002116842 [A] * the whole document * | [A] - NIELSEN J.D. ET AL, "The effect of antithrombin on the systemic inflammatory response in disseminated intravascular coagulation.", BLOOD COAGULATION AND FIBRINOLYSIS, (1998) 9/SUPPL. 3 (S11-S15)., XP002116843 [A] * the whole document * | [A] - RISBERG B. ET AL, "Antithrombin: Facts and new hypotheses.", BLOOD COAGULATION AND FIBRINOLYSIS, (1998) 9/SUPPL. 3 (S3-S6)., XP002116844 [A] * the whole document * | [A] - OKAJIMA, K., "New therapeutic implications of antithrombin III replacement in disseminated intravascular coagulation and multiple organ failure.", INTENSIVMEDIZIN UND NOTFALLMEDIZIN, (1996) VOL. 33, NO. 1, PP. 5-11., XP002116845 [A] * the whole document * | [A] - MAMMEN, EBERHARD F., "Antithrombin: its physiological importance and role in DIC", SEMIN. THROMB. HEMOSTASIS (1998), 24(1), 19-25, XP002116846 [A] * the whole document * |