EP1122799 - Substrat aus rostfreiem Stahl für Supraleiterschichten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.03.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.04.2007 [2007/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten European High Temperature Superconductors GmbH & Co. KG Ehrichstrasse 10 63450 Hanau / DE | Für alle benannten Staaten Alcatel Kabel AG & Co. Kabelkamp 20 30179 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [2005/30] | Für alle benannten Staaten European High Temperature Superconductors GmbH & Co.KG Ehrichstrasse 10 63450 Hanau / DE | ||
Für alle benannten Staaten Alcatel Kabel AG & Co. Kabelkamp 20 30179 Hannover / DE | |||
Frühere [2001/32] | Für alle benannten Staaten Zentrum für Funktionswerkstoffe, Gemeinnützige Gesellschaft mbH Windausweg 2 37073 Göttingen / DE | ||
Für alle benannten Staaten Alcatel Kabel AG & Co. Kabelkamp 20 30179 Hannover / DE | Erfinder | 01 /
Usoskin, Dr. Alexander Ludwig-Beck-Str. 17 37075 Göttingen / DE | 02 /
Freyhardt, Prof. Dr. Herbert Steinbreite 5B 37085 Göttingen / DE | 03 /
Harten, Friedrich Landsbergerstr. 5c 315266 Stadthagen / DE | [2001/32] | Vertreter | Lins, Edgar, et al Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Theodor-Heuss-Strasse 1 38122 Braunschweig / DE | [N/P] |
Frühere [2001/32] | Lins, Edgar, Dipl.-Phys. Dr.jur., et al GRAMM, LINS & PARTNER Theodor-Heuss-Strasse 1 38122 Braunschweig / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00101932.2 | 01.02.2000 | [2001/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1122799 | Datum: | 08.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.07.2000 | Klassifikation | IPC: | H01L39/24 | [2001/32] | CPC: |
H10N60/0521 (EP,US);
H10N60/0576 (EP,US);
Y10T428/12535 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Substrat aus rostfreiem Stahl für Supraleiterschichten | [2001/32] | Englisch: | Stainless steel substrate for superconducting films | [2001/32] | Französisch: | Substrat en acier inoxydable pour films supraconducteurs | [2001/32] | Prüfungsverfahren | 08.02.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/16] | 09.03.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 20.10.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/16] | 27.11.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.01.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]JPH0578124 ; | [X]EP0312015 (FURUKAWA ELECTRIC CO LTD [JP]); | [Y]EP0441724 (EASTMAN KODAK CO [US]); | [X]EP0447198 (NGK INSULATORS LTD [JP]); | JPH0578124 [ ] (NISSHIN STEEL CO LTD); |