EP1028609 - Elektronisches Gerät mit Koaxialstecker für eine Hochfrequenzleiterplatte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.04.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 09.07.2008 [2008/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2006/18] |
Frühere [2000/33] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Erfinder | 01 /
Suzuki, Akinobu c/o Mitsubishi Denki K.K., 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 / JP | [2006/22] |
Frühere [2000/33] | 01 /
Suzuki, Akinobu c/o Mitsubishi Denki K.K., 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 / JP | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/28] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13 80339 München / DE | ||
Frühere [2000/33] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Mozartstrasse 17 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00102459.5 | 04.02.2000 | [2000/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990034402 | 12.02.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 3440299 | [2000/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1028609 | Datum: | 16.08.2000 | Sprache: | EN | [2000/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1028609 | Datum: | 13.09.2000 | [2000/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.07.2000 | Klassifikation | IPC: | H05K7/14 | [2000/33] | CPC: |
H05K7/142 (EP,US);
H01R24/52 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2001/22] |
Frühere [2000/33] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektronisches Gerät mit Koaxialstecker für eine Hochfrequenzleiterplatte | [2000/33] | Englisch: | Electronic device with coaxial connectors for high-frequency circuit board | [2000/33] | Französisch: | Appareil électronique comprenant un connecteur coaxial pour plaquette à circuit imprimé haute fréquence | [2007/29] |
Frühere [2000/33] | Appareil électronique comprenant un connecteur électronique avec un contact central connecté électriquement avec plaquette imprimée | Prüfungsverfahren | 07.12.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/05] | 02.07.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.11.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/19] | 18.12.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN [Y] 1 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN [Y] 1-5 |