EP1039069 - Vorrichtung zum befestigen eines Grabsteins an einem Fundament [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 29.08.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 01.07.2009 [2009/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten WEHA- LUDWIG WERWEIN GMBH Wikingerstrasse 15 D-86343 Königsbrunn / DE | [2000/39] | Erfinder | 01 /
Sechser, Christian Lenaustrasse 14 c 86179 Ausburg / DE | [2000/39] | Vertreter | Rapp, Bertram, et al Charrier Rapp & Liebau Patentanwälte PartG mbB Fuggerstrasse 20 86150 Augsburg / DE | [N/P] |
Frühere [2009/27] | Rapp, Bertram, et al Charrier Rapp & Liebau Patentanwälte Postfach 31 02 60 86063 Augsburg / DE | ||
Frühere [2002/16] | Rapp, Bertram, Dr., et al Charrier Rapp & Liebau Patentanwälte Postfach 31 02 60 86063 Augsburg / DE | ||
Frühere [2000/39] | Charrier, Rolf, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Charrier Rapp & Liebau Postfach 31 02 47 86063 Augsburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00102561.8 | 07.02.2000 | [2000/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1999205177U | 20.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29905177 U | DE1999209396U | 31.05.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29909396 U | [2000/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1039069 | Datum: | 27.09.2000 | Sprache: | DE | [2000/39] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1039069 | Datum: | 16.04.2003 | [2003/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.02.2003 | Klassifikation | IPC: | E04H13/00 | [2000/39] | CPC: |
E04H13/003 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum befestigen eines Grabsteins an einem Fundament | [2000/39] | Englisch: | Device for attaching a tombstone to a foundation | [2000/39] | Französisch: | Dispositif de fixation d'une pierre tombale à une fondation | [2000/39] | Prüfungsverfahren | 18.08.2003 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2003/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX]DE29902700U (FRANK HEINRICH [DE]) [PX] 1-3,8 * page 6, paragraph 4 - page 8, paragraph 2; figures 1,2 *; | [A]EP0226178 (FRANK HEINRICH GOTTFRIED WILHE) [A] 1-3 * column 6, line 8 - column 7, line 9; figures 1,2 *; | [A]AT380058B (AUFHAUSER FRANZ ING [AT]) [A] 1,2,6 * the whole document *; | [A]DE19546278 (FRANK JUERGEN LEONHARD [DE]) [A] 1,8-10 * column 3, line 22 - column 4, line 26; figure 1 *; | [A]DE8707646U (H. FRANK) [A] 1,2 * page 4, paragraph 2 - page 5; figure - * |