EP1031961 - Gradationssteuerung für eine Anzeige [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.02.2015 [2015/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 / JP | [N/P] |
Frühere [2000/35] | Für alle benannten Staaten SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. 398 Hase Atsugi-shi Kanagawa-ken 243-0036 / JP | Erfinder | 01 /
Yamazaki, Shunpei Semiconductor Energy Lab. Co., Ltd., 398, Hase Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 / JP | 02 /
Koyama, Jun Semiconductor Energy Lab. Co., Ltd., 398, Hase Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 / JP | [2000/35] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2000/35] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00103793.6 | 23.02.2000 | [2000/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990045776 | 24.02.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 4577699 | [2000/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1031961 | Datum: | 30.08.2000 | Sprache: | EN | [2000/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1031961 | Datum: | 31.10.2001 | [2001/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.09.2001 | Klassifikation | IPC: | G09G3/36, G09G3/30 | [2001/44] | CPC: |
G09G3/2025 (EP,US);
G09G3/2081 (EP,US);
G09G3/3688 (EP,US);
G09G2310/0235 (EP,US);
G09G2310/027 (EP,US);
G09G3/3648 (EP,US);
G09G3/3651 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2000/35] | G09G3/36, G09G3/32 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2002/29] |
Frühere [2000/35] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gradationssteuerung für eine Anzeige | [2000/35] | Englisch: | Gradation control of a display device | [2000/35] | Französisch: | Commande de gradation pour un dispositif d'affichage | [2000/35] | Prüfungsverfahren | 18.02.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/17] | 02.05.2002 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 28.08.2002 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, IT, LU, MC, PT, SE | 18.06.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.10.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/06] | 30.09.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/06] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.06.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 16.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 15.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 15.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 12.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 05.06.2002 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 05.06.2002 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2014 | 15   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0655726 (SHARP KK [JP]) [X] 1-80 * abstract *; page 3, line 11 - page 4, line 4; figures 21,22 * * page 6, line 40 - page 7, line 21 * * page 9, line 35 - page 10, line 2; figure 1 * * page 10, line 38 - page 14, line 9; figures 5-10 * * page 14, line 31 - page 15, line 49; figures 11-14 * * page 18, line 3 - line 7 *; | [X]EP0433054 (SHARP KK [JP]) [X] 1,11,21,31,41,51,61,71 * abstract *; column 1, line 4 - line 7 * * column 2, line 6 - column 3, line 4 * * column 4, line 7 - column 5, line 47; figures 1-5 *; | [A]EP0875881 (SHARP KK [JP]) [A] 5,15,25,35,45,55,65,75 * abstract *; column 1, line 3 - line 9 * * column 2, line 5 - line 9 * * column 4, line 34 - line 55 * * column 11, line 40 - column 12, line 34; figure 3 * * column 13, line 44 - column 14, line 16 *; | [X]US5363118 (OKUMURA FUJIO [JP]) [X] 1,11,21,31,41,51,61,71 * abstract *; column 1, line 11 - line 23 * * column 3, line 33 - column 4, line 21 * * column 4, line 49 - column 6, line 47; figures 4-6 *; | [A]EP0853254 (KOPIN CORP [US]) [A] 6-10,16,20,26-30,36-40,46-50,56-60,66-70,76-80 * abstract *; page 2, line 5 - line 32 * * page 3, line 12 - page 4, line 14 * * page 5, line 41 - line 50 * * page 6, line 9 - line 58 * * page 9, line 26 - line 44; figure 1 * * page 15, line 30 - page 16, line 34; figures 16-19 * * page 19, line 29 - line 34; figure 20 * * page 21, line 7 - line 14; figure 23 * * page 24, line 47 - page 25, line 40; figure 33 * * page 27, line 56 - page 28, line 2; figure 38 * * page 29, line 9 - line 14; figure 42 * | vom Anmelder | EP0655726 | EP0433054 | US5363118 | EP0875881 | EP0853254 |